LINDA OBRAZOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.12.2023 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17, Lipovská 440/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Mgr. JAKUB DOBIÁŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.12.2023 |
Adresa: |
13000, 21769583, Praha, Žižkov, Roháčova, 265, 36, Roháčova 265/36, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. JAKUB DOBIÁŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.03.2022 |
Adresa: |
13000, 21769583, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Roháčova, 265, 36 |
|
LINDA OBRAZOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
15521, 27613216, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17 |
|
JANA PAZDÍRKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
15521, 27156206, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Věstonická, 431, 1 |
|
JANA PAZDÍRKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
15521, 27156206, Praha, Zličín, Věstonická, 431, 1, Věstonická 431/1, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Mgr. JAKUB DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 30.12.2023
|
předseda výboru |
09.03.2022 |
Adresa: |
13000, 21769583, Praha, Žižkov, Roháčova, 265, 36, Roháčova 265/36, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DAVID PETRLA
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
Předseda výboru |
02.07.2021 |
Adresa: |
16300, 22250972, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Šimonova, 1109, 3 |
|
DAVID PETRLA
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
Předseda výboru |
02.07.2021 |
Adresa: |
16300, 22250972, Praha, Řepy, Šimonova, 1109, 3, Šimonova 1109/3, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
DAVID PETRLA
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
Předseda výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
15521, 27613216, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17 |
|
DAVID PETRLA
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
Předseda výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17, Lipovská 440/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
LINDA OBRAZOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2023
|
člen výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17, Lipovská 440/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
DAVID PETRLA
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
předseda |
17.04.2016 |
Adresa: |
15521, 27613216, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17 |
|
DAVID PETRLA
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
předseda |
17.04.2016 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17, Lipovská 440/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
LINDA OBRAZOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
místopředseda |
07.02.2015 |
Adresa: |
15521, 27613216, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17 |
|
JANA PAZDÍRKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
člen výboru |
07.02.2015 |
Adresa: |
15521, 27156206, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Věstonická, 431, 1 |
|
LINDA OBRAZOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
místopředseda |
07.02.2015 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17, Lipovská 440/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
JANA PAZDÍRKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
člen výboru |
07.02.2015 |
Adresa: |
15521, 27156206, Praha, Zličín, Věstonická, 431, 1, Věstonická 431/1, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Linda Soldánová
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
místopředseda |
13.10.2012 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha-Zličín, Zličín, Lipovská, 440, 17 |
|
Jaroslav Veselý
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
člen výboru |
13.10.2012 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha-Zličín, Zličín, Lipovská, 440, 17 |
|
David Petrla
|
Neaktivní
od 17.04.2016
|
předseda |
13.10.2012 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha-Zličín, Zličín, Lipovská, 440, 17 |
|
Linda Soldánová
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
místopředseda |
13.10.2012 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17, Lipovská 440/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Jaroslav Veselý
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
člen výboru |
13.10.2012 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17, Lipovská 440/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
DAVID PETRLA
|
Neaktivní
od 17.04.2016
|
předseda |
13.10.2012 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17, Lipovská 440/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Michael Schindler
|
Neaktivní
od 13.10.2012
|
předseda výboru |
14.11.2009 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha 5, Zličín, Lipovská, 440/17 |
|
David Petrla
|
Neaktivní
od 13.10.2012
|
místopředseda výboru |
14.11.2009 |
Adresa: |
16300, 22250972, Praha 6, Řepy, Šimonova, 1109/3 |
|
Michaela Petrlová
|
Neaktivní
od 13.10.2012
|
člen výboru |
14.11.2009 |
Adresa: |
16300, 22250972, Praha 6, Řepy, Šimonova, 1109/3 |
|
Ing. Michael Schindler
|
Neaktivní
od 13.10.2012
|
předseda výboru |
14.11.2009 |
Adresa: |
15521, 27613216, Praha, Zličín, Lipovská, 440, 17, Lipovská 440/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
DAVID PETRLA
|
Neaktivní
od 13.10.2012
|
místopředseda výboru |
14.11.2009 |
Adresa: |
16300, 22250972, Praha, Řepy, Šimonova, 1109, 3, Šimonova 1109/3, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Michaela Petrlová
|
Neaktivní
od 13.10.2012
|
člen výboru |
14.11.2009 |
Adresa: |
16300, 22250972, Praha, Řepy, Šimonova, 1109, 3, Šimonova 1109/3, Řepy, 16300 Praha 6 |
|