ROMAN VALEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2019 |
Adresa: |
25101, 27281272, Praha-východ, Březí, Březí, Příčná, 153 |
|
ROMAN VALEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2019 |
Adresa: |
25101, 27281272, Praha-východ, Březí, Březí, Příčná, 153, Příčná 153, 25101 Březí |
|
ROMAN VALEŠ
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
18000, 26292921, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Nad Okrouhlíkem, 2372, 16 |
|
ROMAN VALEŠ
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
18000, 26292921, Praha, Libeň, Nad Okrouhlíkem, 2372, 16, Nad Okrouhlíkem 2372/16, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
PETR HRUBOŠ
|
Neaktivní
od 18.07.2014
|
jednatel |
21.12.2012 |
Adresa: |
10100, 26182343, Praha 10, Michle, Novobohdalecká, 1484, 18 |
|
ROMAN VALEŠ
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
21.12.2012 |
Adresa: |
14900, 21839450, Praha 4, Chodov, Ke Kateřinkám, 1392, 12 |
|
PETR HRUBOŠ
|
Neaktivní
od 18.07.2014
|
jednatel |
21.12.2012 |
Adresa: |
10100, 26182343, Praha, Michle, Novobohdalecká, 1484, 18, Novobohdalecká 1484/18, Michle, 10100 Praha 10 |
|
Roman Valeš
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
21.12.2012 |
Adresa: |
14900, 21839450, Praha, Chodov, Ke Kateřinkám, 1392, 12, Ke Kateřinkám 1392/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Marián Schedling
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
jednatel |
21.09.2010 |
Adresa: |
97404, Bánská Bystrica, Šalgotarjánska, 4011, 3 |
|
Ing. Marián Schedling
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
jednatel |
21.09.2010 |
Adresa: |
Bánská Bystrica, Šalgotarjánska, 97404, 3, Šalgotarjánska 4011/3, 97404 Bánská Bystrica, Slovensko |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 21.09.2010
|
jednatel |
21.10.2009 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1305/11 |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 21.09.2010
|
jednatel |
21.10.2009 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha, Krč, Hurbanova, 1305, 11, Hurbanova 1305/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|