Mgr. JÁN IVANČO
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
Jednatel |
15.03.2022 |
Adresa: |
19900, 27829901, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Chlebovická, 729, 6 |
|
Mgr. JÁN IVANČO
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
Jednatel |
15.03.2022 |
Adresa: |
19900, 27829901, Praha, Letňany, Chlebovická, 729, 6, Chlebovická 729/6, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Bc. MARTIN MACHCINÍK
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
Jednatel |
17.08.2020 |
Adresa: |
75651, 77987853, Vsetín, Zašová, Zašová, 848 |
|
Bc. MARTIN MACHCINÍK
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
Jednatel |
17.08.2020 |
Adresa: |
75651, 77987853, Vsetín, Zašová, Zašová, 848, č.p. 848, 75651 Zašová |
|
MARCEL STRÝČEK
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
jednatel |
09.05.2019 |
Adresa: |
70030, 3271099, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Strelkovova, 1818, 7 |
|
MARCEL STRÝČEK
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
jednatel |
09.05.2019 |
Adresa: |
70030, 3271099, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Strelkovova, 1818, 7, Strelkovova 1818/7, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Bc. MARTIN MACHCINÍK
|
Neaktivní
od 09.05.2019
|
jednatel |
26.10.2018 |
Adresa: |
75701, 24285145, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha, 1214 |
|
Bc. MARTIN MACHCINÍK
|
Neaktivní
od 09.05.2019
|
jednatel |
26.10.2018 |
Adresa: |
75701, 24285145, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha, 1214, Zdeňka Fibicha 1214, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Bc. JAKUB ŠINDLER
|
Neaktivní
od 26.10.2018
|
jednatel |
20.05.2017 |
Adresa: |
14700, 21959285, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Lopatecká, 27, 37 |
|
Bc. JAKUB ŠINDLER
|
Neaktivní
od 26.10.2018
|
jednatel |
20.05.2017 |
Adresa: |
14700, 21959285, Praha, Podolí, Lopatecká, 27, 37, Lopatecká 27/37, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
TOMÁŠ SURKA
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
62300, 19386991, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 762, 40 |
|
TOMÁŠ SURKA
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
62300, 19386991, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 762, 40, Jírovcova 762/40, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Luboš Sirota
|
Neaktivní
od 20.05.2017
|
jednatel |
19.08.2013 |
Adresa: |
81109, Bratislava, Bezručova 2536/4 |
|
Luboš Sirota
|
Neaktivní
od 20.05.2017
|
jednatel |
19.08.2013 |
Adresa: |
Bratislava, Bezručova 2536/4, 81109, Bezručova 2536/4, 81109 Bratislava, Slovensko |
|
Jaromír Vlček
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
jednatel |
03.08.2012 |
Adresa: |
66491, 24044580, Ivančice, Polní, 996, 1 |
|
Jaromír Vlček
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
jednatel |
03.08.2012 |
Adresa: |
66491, 24044580, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Polní, 996, 1, Polní 996/1, 66491 Ivančice |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
27303, Kladno, Stochov - Honice, U Topolu, 157 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
27303, 27947530, Kladno, Stochov, Honice, U Topolu, 157, U Topolu 157, Honice, 27303 Stochov |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 10.05.2010
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
37826, 17310237, Lodhéřov, 214 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 10.05.2010
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
37826, 17310237, Jindřichův Hradec, Lodhéřov, Lodhéřov, 214, č.p. 214, 37826 Lodhéřov |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
16.10.2009 |
Adresa: |
37826, 17310237, Lodhéřov, 214 |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
16.10.2009 |
Adresa: |
37826, 17310237, Jindřichův Hradec, Lodhéřov, Lodhéřov, 214, č.p. 214, 37826 Lodhéřov |
|