IRINA ŠEVČENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2022 |
Adresa: |
16100, 22222928, Praha, Liboc, Radčina, 567, 13 |
|
Irina Ševčenko
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2022 |
Adresa: |
16100, 22222928, Praha, Liboc, Radčina, 567, 13, Radčina 567/13, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
PAVEL KUCHÁLIK
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
Jednatel |
29.05.2020 |
Adresa: |
14700, 21960704, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na dolinách, 189, 48 |
|
PAVEL KUCHÁLIK
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
Jednatel |
29.05.2020 |
Adresa: |
14700, 21960704, Praha, Podolí, Na dolinách, 189, 48, Na dolinách 189/48, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
IRINA ŠEVČENKO
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
Jednatel |
09.01.2020 |
Adresa: |
16100, 22222928, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Radčina, 567, 13 |
|
Irina Ševčenko
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
Jednatel |
09.01.2020 |
Adresa: |
16100, 22222928, Praha, Liboc, Radčina, 567, 13, Radčina 567/13, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
PAVEL KUCHÁLIK
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
Jednatel |
13.03.2019 |
Adresa: |
25090, 26169533, Praha-východ, Jirny, Jirny, Wolkerova, 420 |
|
PAVEL KUCHÁLIK
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
Jednatel |
13.03.2019 |
Adresa: |
25090, 26169533, Praha-východ, Jirny, Jirny, Wolkerova, 420, Wolkerova 420, 25090 Jirny |
|
HELENA ČÁSLAVKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
jednatel |
19.07.2017 |
Adresa: |
10000, 22622951, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na hroudě, 1954, 49 |
|
HELENA ČÁSLAVKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
jednatel |
19.07.2017 |
Adresa: |
10000, 22622951, Praha, Strašnice, Na hroudě, 1954, 49, Na hroudě 1954/49, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KUCHÁLIK
|
Neaktivní
od 19.07.2017
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
25090, 26169533, Jirny, Jirny, Wolkerova, 420 |
|
PAVEL KUCHÁLIK
|
Neaktivní
od 19.07.2017
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
25090, 26169533, Praha-východ, Jirny, Jirny, Wolkerova, 420, Wolkerova 420, 25090 Jirny |
|
Petr Žalovič
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
06.04.2011 |
Adresa: |
47141, 23124580, Dubá, Sadová, 180, 164 |
|
Petr Žalovič
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
06.04.2011 |
Adresa: |
47141, 23124580, Česká Lípa, Dubá, Dubá, Sadová, 180, 164, Sadová 180/164, 47141 Dubá |
|
Melaniia Laievska
|
Neaktivní
od 06.04.2011
|
jednatel |
04.11.2009 |
Adresa: |
16100, 22222928, Praha 6, Radčina, 13 |
|
Melaniia Laievska
|
Neaktivní
od 06.04.2011
|
jednatel |
04.11.2009 |
Adresa: |
16100, 22222928, Praha, Liboc, Radčina, 567, 13, Radčina 567/13, Liboc, 16100 Praha 6 |
|