MONIKA BŘEHOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
14200, 21893195, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29 |
|
JIŘÍ POHL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
14200, 21893195, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29 |
|
MARTIN ŠŮRA
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
14200, 21893195, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29 |
|
MONIKA BŘEHOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29, Mezilesní 545/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
MARTIN ŠŮRA
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29, Mezilesní 545/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
JIŘÍ POHL
|
Neaktivní
od 15.06.2023
|
místopředseda výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29, Mezilesní 545/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
MONIKA BŘEHOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
předseda výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29 |
|
JIŘÍ POHL
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
místopředseda výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29 |
|
ĽUBICA ŠŮROVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
člen výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29 |
|
MONIKA BŘEHOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
předseda výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29, Mezilesní 545/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
JIŘÍ POHL
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
místopředseda výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29, Mezilesní 545/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
ĽUBICA ŠŮROVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
člen výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29, Mezilesní 545/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Monika Břehová
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
předseda výboru |
05.12.2009 |
Adresa: |
21893195, Praha 4, Lhotka, Mezilesní, 545/29 |
|
Jiří Pohl
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
místopředseda výboru |
05.12.2009 |
Adresa: |
21893195, Praha 4, Lhotka, Mezilesní, 545/29 |
|
Lubica Šůrová
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen výboru |
05.12.2009 |
Adresa: |
21893195, Praha 4, Lhotka, Mezilesní, 545/29 |
|
MONIKA BŘEHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
předseda výboru |
05.12.2009 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29, Mezilesní 545/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
JIŘÍ POHL
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
místopředseda výboru |
05.12.2009 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29, Mezilesní 545/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Lubica Šůrová
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen výboru |
05.12.2009 |
Adresa: |
14200, 21893195, Praha, Lhotka, Mezilesní, 545, 29, Mezilesní 545/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|