JAN BĚLOHLÁVEK
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
20.10.2014 |
Adresa: |
15000, 22081143, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Malátova, 633, 12 |
|
Jan Bělohlávek
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
20.10.2014 |
Adresa: |
15000, 22081143, Praha, Smíchov, Malátova, 633, 12, Malátova 633/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jiří Chytra
|
Neaktivní
od 20.10.2014
|
jednatel |
03.08.2012 |
Adresa: |
14900, 21820694, Praha 4, Háje, Tatarkova, 731, 6 |
|
Jiří Chytra
|
Neaktivní
od 20.10.2014
|
jednatel |
03.08.2012 |
Adresa: |
14900, 21820694, Praha, Háje, Tatarkova, 731, 6, Tatarkova 731/6, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Zuzana Musilová
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
jednatel |
28.04.2010 |
Adresa: |
62500, 19558996, Brno, Klobásova, 30, 48 |
|
Zuzana Musilová
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
jednatel |
28.04.2010 |
Adresa: |
62500, 19558996, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 30, 48, Klobásova 30/48, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 28.04.2010
|
jednatel |
19.11.2009 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 19/1278 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 28.04.2010
|
jednatel |
19.11.2009 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|