MARTIN BUDSKÝ
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
Jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
43401, 5094933, Most, Most, Most, Maxima Gorkého, 1249, 5 |
|
MARTIN BUDSKÝ
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
Jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
43401, 5094933, Most, Most, Most, Maxima Gorkého, 1249, 5, Maxima Gorkého 1249/5, 43401 Most |
|
MAREK KLAUS
|
Neaktivní
od 25.05.2018
|
jednatel |
20.12.2016 |
Adresa: |
16000, 22195301, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Kvintusce, 903, 9 |
|
MAREK KLAUS
|
Neaktivní
od 25.05.2018
|
jednatel |
20.12.2016 |
Adresa: |
16000, 22195301, Praha, Dejvice, Na Kvintusce, 903, 9, Na Kvintusce 903/9, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
PhDr. MARTINA PĚKNÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2016
|
jednatel |
01.12.2015 |
Adresa: |
14000, 21950032, Praha, Nusle, 5. května, 1208, 55 |
|
PhDr. MARTINA PĚKNÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2016
|
jednatel |
01.12.2015 |
Adresa: |
14000, 21950032, Praha, Nusle, 5. května, 1208, 55, 5. května 1208/55, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Vladislav Vlasák
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
jednatel |
14.04.2010 |
Adresa: |
25601, 2932105, Soběhrdy, Mezihoří, 49 |
|
Ing. VLADISLAV VLASÁK
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
jednatel |
14.04.2010 |
Adresa: |
25601, 2932105, Benešov, Soběhrdy, Mezihoří, 49, Mezihoří 49, 25601 Soběhrdy |
|
JUDr. Lenka Vislocká
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
jednatel |
23.02.2010 |
Adresa: |
10200, 22565027, Praha 10, Hostivař, Pražská, 35 |
|
JUDr. Lenka Vislocká
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
jednatel |
23.02.2010 |
Adresa: |
10200, 22565027, Praha, Hostivař, Pražská, 118, 35, Pražská 118/35, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 23.02.2010
|
jednatel |
23.11.2009 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha 4, Chodov, Kloboukova, 2226/28 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 23.02.2010
|
jednatel |
23.11.2009 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha, Chodov, Kloboukova, 2226, 28, Kloboukova 2226/28, Chodov, 14800 Praha 4 |
|