JAN VANTRUBA
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
07.11.2015 |
Adresa: |
37344, 17646219, České Budějovice, Zliv, Zliv, Pod Vartou, 688 |
|
JAN VANTRUBA
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
07.11.2015 |
Adresa: |
37344, 17646219, České Budějovice, Zliv, Zliv, Pod Vartou, 688, Pod Vartou 688, 37344 Zliv |
|
Kristýna Vantrubová
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
37344, 17646219, Zliv, Pod Vartou, 688 |
|
Kristýna Vantrubová
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
37344, 17646219, České Budějovice, Zliv, Zliv, Pod Vartou, 688, Pod Vartou 688, 37344 Zliv |
|
Jan Vantruba
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
jednatel |
27.01.2010 |
Adresa: |
37344, 17646219, Zliv, Pod Vartou, 688 |
|
JAN VANTRUBA
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
jednatel |
27.01.2010 |
Adresa: |
37344, 17646219, České Budějovice, Zliv, Zliv, Pod Vartou, 688, Pod Vartou 688, 37344 Zliv |
|
Jan Lustig
|
Neaktivní
od 27.01.2010
|
jednatel |
24.11.2009 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153/37 |
|
JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 27.01.2010
|
jednatel |
24.11.2009 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|