Ing. MARTINA BÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
jenatel |
07.06.2016 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2233 |
|
Ing. MARTINA BÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
jenatel |
07.06.2016 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2233, Jižní 2233, 28802 Nymburk |
|
Ing. PETR BÁŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2233 |
|
Ing. PETR BÁŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2233, Jižní 2233, 28802 Nymburk |
|
Dr. MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418 |
|
Dr. MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418, Revoluční 1418, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Dr. Miroslav Káninský
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
29001, 25526375, Poděbrady, Revoluční, 1418 |
|
Dr. MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418, Revoluční 1418, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. Petr Báša
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
04.12.2009 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Jižní, 2233 |
|
Ing. PETR BÁŠA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
04.12.2009 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2233, Jižní 2233, 28802 Nymburk |
|