MARTIN HENRY MRZÍLEK
|
Neaktivní
od 02.02.2021
|
jednatel |
04.04.2020 |
Adresa: |
27326, 5990408, Kladno, Neuměřice, Neuměřice, 85 |
|
MARTIN HENRY MRZÍLEK
|
Neaktivní
od 02.02.2021
|
jednatel |
04.04.2020 |
Adresa: |
27326, 5990408, Kladno, Neuměřice, Neuměřice, 85, č.p. 85, 27326 Neuměřice |
|
MARTIN HENRY MRZÍLEK
|
Neaktivní
od 04.04.2020
|
jednatel |
19.04.2018 |
Adresa: |
27326, 5989841, Kladno, Neuměřice, Neuměřice, 27 |
|
MARTIN HENRY MRZÍLEK
|
Neaktivní
od 04.04.2020
|
jednatel |
19.04.2018 |
Adresa: |
27326, 5989841, Kladno, Neuměřice, Neuměřice, č.p. 27, 27326 Neuměřice |
|
MARTIN MRZÍLEK
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
27326, 5989841, Neuměřice, Neuměřice, 27 |
|
MARTIN MRZÍLEK
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
27326, 5989841, Kladno, Neuměřice, Neuměřice, č.p. 27, 27326 Neuměřice |
|
MARTIN MRZÍLEK
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
27326, 5989841, Kladno, Neuměřice, Neuměřice, 27 |
|
MARTIN MRZÍLEK
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
27326, 5989841, Kladno, Neuměřice, Neuměřice, č.p. 27, 27326 Neuměřice |
|
Martin Mrzílek
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
03.03.2011 |
Adresa: |
27326, 5989841, Neuměřice, 27 |
|
MARTIN MRZÍLEK
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
03.03.2011 |
Adresa: |
27326, 5989841, Kladno, Neuměřice, Neuměřice, č.p. 27, 27326 Neuměřice |
|
Mgr. Zdeňka Soběhrdová-Tejbalová
|
Neaktivní
od 03.03.2011
|
jednatel |
27.11.2009 |
Adresa: |
50002, 23887443, Hradec Králové, Poděbradova, 437 |
|
Mgr. Zdeňka Soběhrdová-Tejbalová
|
Neaktivní
od 03.03.2011
|
jednatel |
27.11.2009 |
Adresa: |
50002, 23887443, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Poděbradova, 437, 41, Poděbradova 437/41, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|