GABRIEL IOAN DAVID
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2019 |
Adresa: |
Timisoara, jud. Timis, Str. Lazar Gheorghe nr. 31 bl. T4 et. 1 ap. 7 |
|
GABRIEL IOAN DAVID
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2019 |
Adresa: |
Timisoara, jud. Timis, Str. Lazar Gheorghe nr. 31 bl. T4 et. 1 ap. 7, Str. Lazar Gheorghe nr. 31 bl. T4 et. 1 ap. 7, Timisoara, jud. Timis, Rumunsko |
|
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
jednatel |
13.03.2018 |
Adresa: |
40007, 17892619, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Janáčkova, 300, 5 |
|
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
jednatel |
13.03.2018 |
Adresa: |
40007, 17892619, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Janáčkova, 300, 5, Janáčkova 300/5, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
LUBOŠ ZÍKA
|
Neaktivní
od 13.03.2018
|
jednátel |
19.02.2018 |
Adresa: |
29474, 27454070, Mladá Boleslav, Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, 256 |
|
LUBOŠ ZÍKA
|
Neaktivní
od 13.03.2018
|
jednátel |
19.02.2018 |
Adresa: |
29474, 27454070, Mladá Boleslav, Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, 256, č.p. 256, 29474 Předměřice nad Jizerou |
|
VASIL NEDYALKOV
|
Neaktivní
od 19.02.2018
|
jednatel |
19.10.2017 |
Adresa: |
VARNA, ob.AVREN,s.Tsarevtsi |
|
VASIL NEDYALKOV
|
Neaktivní
od 19.02.2018
|
jednatel |
19.10.2017 |
Adresa: |
VARNA, ob.AVREN,s.Tsarevtsi, ob.AVREN,s.Tsarevtsi, VARNA, Bulharsko |
|
LUBOŠ ZÍKA
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
29474, 27454070, Mladá Boleslav, Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, 256 |
|
LUBOŠ ZÍKA
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
29474, 27454070, Mladá Boleslav, Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, 256, č.p. 256, 29474 Předměřice nad Jizerou |
|
Petr Rátonyi
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
jednatel |
27.11.2009 |
Adresa: |
13000, 21772258, Praha 3, Žižkov, Husinecká, 546/17 |
|
Luboš Zíka
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
27.11.2009 |
Adresa: |
25001, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Máchova, 932/12 |
|
Petr Rátonyi
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
jednatel |
27.11.2009 |
Adresa: |
13000, 21772258, Praha, Žižkov, Husinecká, 546, 17, Husinecká 546/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Luboš Zíka
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
27.11.2009 |
Adresa: |
25001, 14641348, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Máchova, 932, 12, Máchova 932/12, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|