JAKUB ŠÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2023 |
Adresa: |
25228, 82596328, Praha-západ, Černošice, Černošice, Komenského, 2329, Komenského 2329, 25228 Černošice |
|
GABRIELA ŠÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.05.2023 |
Adresa: |
25228, 82596328, Praha-západ, Černošice, Černošice, Komenského, 2329, Komenského 2329, 25228 Černošice |
|
JAKUB ŠÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
GABRIELA ŠÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22086421, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zborovská, 1118, 16 |
|
JAKUB ŠÁLEK
|
Neaktivní
od 05.08.2023
|
jednatel |
14.06.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAKUB ŠÁLEK
|
Neaktivní
od 14.06.2021
|
jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22087206, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1190, 17 |
|
JAKUB ŠÁLEK
|
Neaktivní
od 14.06.2021
|
jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22087206, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1190, 17, Ostrovského 1190/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAKUB ŠÁLEK
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
jednatel |
08.06.2018 |
Adresa: |
19700, 25381008, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Toužimská, 918, 36a |
|
JAKUB ŠÁLEK
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
jednatel |
08.06.2018 |
Adresa: |
19700, 25381008, Praha, Kbely, Toužimská, 918, 36a, Toužimská 918/36a, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
GABRIELA ŠÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2023
|
jednatel |
08.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22086421, Praha, Smíchov, Zborovská, 1118, 16, Zborovská 1118/16, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
GABRIELA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2018
|
jednatel |
04.09.2016 |
Adresa: |
15000, 22086421, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zborovská, 1118, 16 |
|
GABRIELA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2018
|
jednatel |
04.09.2016 |
Adresa: |
15000, 22086421, Praha, Smíchov, Zborovská, 1118, 16, Zborovská 1118/16, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
LUCIE HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
19.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22086421, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zborovská, 1118, 16 |
|
LUCIE HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
19.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22086421, Praha, Smíchov, Zborovská, 1118, 16, Zborovská 1118/16, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jaroslav Pýcha
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
jednatel |
14.12.2009 |
Adresa: |
12000, 21741204, Praha 2, Římská, 191/16 |
|
Gabriela Horáková
|
Neaktivní
od 04.09.2016
|
jednatel |
14.12.2009 |
Adresa: |
15000, 22086421, Praha 5, Zborovská, 1118/16 |
|
Jaroslav Pýcha
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
jednatel |
14.12.2009 |
Adresa: |
12000, 21741204, Praha, Vinohrady, Římská, 191, 16, Římská 191/16, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
GABRIELA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2016
|
jednatel |
14.12.2009 |
Adresa: |
15000, 22086421, Praha, Smíchov, Zborovská, 1118, 16, Zborovská 1118/16, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|