VLADIMÍR TOŠOVSKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.04.2022 |
Adresa: |
14200, 22695087, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Výletní, 399, 29 |
|
Ing. PETR VESELKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.04.2022 |
Adresa: |
28924, 27155731, Nymburk, Milovice, Mladá, Rakouská, 687 |
|
Ing. PETR VESELKA
|
Neaktivní
od 02.01.2024
|
člen představenstva |
30.05.2023 |
Adresa: |
28924, 27155731, Nymburk, Milovice, Mladá, Rakouská, 687, Rakouská 687, Mladá, 28924 Milovice |
|
VLADIMÍR TOŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 30.05.2023
|
člen představenstva |
14.04.2022 |
Adresa: |
14200, 22695087, Praha, Písnice, Výletní, 399, 29, Výletní 399/29, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. PETR VESELKA
|
Neaktivní
od 30.05.2023
|
předseda představenstva |
14.04.2022 |
Adresa: |
28924, 27155731, Nymburk, Milovice, Mladá, Rakouská, 687, Rakouská 687, Mladá, 28924 Milovice |
|
VLADIMÍR TOŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
člen představenstva |
22.02.2017 |
Adresa: |
14200, 22695087, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Výletní, 399, 29 |
|
VLADIMÍR TOŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
člen představenstva |
22.02.2017 |
Adresa: |
14200, 22695087, Praha, Písnice, Výletní, 399, 29, Výletní 399/29, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
PŘEMYSL BERÁNEK
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Člen představenstva |
13.12.2016 |
Adresa: |
33011, 601811, Plzeň-sever, Hromnice, Chotiná, 43 |
|
PETR KURC
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
Místopředseda představenstva |
13.12.2016 |
Adresa: |
33209, 985376, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Krátká, 144 |
|
JIŘÍ MUTAFOV
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
Předseda představenstva |
13.12.2016 |
Adresa: |
14300, 21853878, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Imrychova, 879, 17 |
|
Přemysl Beránek
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Člen představenstva |
13.12.2016 |
Adresa: |
33011, 601811, Plzeň-sever, Hromnice, Chotiná, 43, Chotiná 43, 33011 Hromnice |
|
PETR KURC
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
Místopředseda představenstva |
13.12.2016 |
Adresa: |
33209, 985376, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Krátká, 144, Krátká 144, 33209 Štěnovice |
|
JIŘÍ MUTAFOV
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
Předseda představenstva |
13.12.2016 |
Adresa: |
14300, 21853878, Praha, Kamýk, Imrychova, 879, 17, Imrychova 879/17, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ MUTAFOV
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
místopředseda představenstva |
19.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21853878, Praha, Kamýk, Imrychova, 879, 17 |
|
Ing. PETR KURC
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
člen představenstva |
19.08.2015 |
Adresa: |
33209, 985376, Štěnovice, Štěnovice, Krátká, 144 |
|
Přemysl Beránek
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
Předseda představenstva |
19.08.2015 |
Adresa: |
33011, 601811, Hromnice, Chotiná, 43 |
|
Ing. JIŘÍ MUTAFOV
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
místopředseda představenstva |
19.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21853878, Praha, Kamýk, Imrychova, 879, 17, Imrychova 879/17, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. PETR KURC
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
člen představenstva |
19.08.2015 |
Adresa: |
33209, 985376, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Krátká, 144, Krátká 144, 33209 Štěnovice |
|
Přemysl Beránek
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
Předseda představenstva |
19.08.2015 |
Adresa: |
33011, 601811, Plzeň-sever, Hromnice, Chotiná, 43, Chotiná 43, 33011 Hromnice |
|
Přemysl Beránek
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
místopředseda představenstva |
08.08.2014 |
Adresa: |
33011, 601811, Hromnice, Chotiná, 43 |
|
Přemysl Beránek
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
místopředseda představenstva |
08.08.2014 |
Adresa: |
33011, 601811, Plzeň-sever, Hromnice, Chotiná, 43, Chotiná 43, 33011 Hromnice |
|
Přemysl Beránek
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
člen představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
33011, 601811, Hromnice, Chotiná, 43 |
|
IVETA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
člen představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22200843, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1359, 85 |
|
Jan Prádler
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
předseda představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
19012, 22416455, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Počernice, Jana Bílka, 297 |
|
Přemysl Beránek
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
člen představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
33011, 601811, Plzeň-sever, Hromnice, Chotiná, 43, Chotiná 43, 33011 Hromnice |
|
IVETA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
člen představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22200843, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1359, 85, Nad Šárkou 1359/85, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jan Prádler
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
předseda představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
19012, 22416455, Praha, Dolní Počernice, Jana Bílka, 297, Jana Bílka 297, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
JUDr. Gustav Svěrák
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen představenstva |
12.11.2012 |
Adresa: |
18200, 22373454, Praha 8, Kobylisy, Jelínkova, 1616, 1 |
|
JUDr. Gustav Svěrák
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen představenstva |
12.11.2012 |
Adresa: |
18200, 22373454, Praha, Kobylisy, Jelínkova, 1616, 1, Jelínkova 1616/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Petr Waldmann
|
Neaktivní
od 12.11.2012
|
člen představenstva |
17.12.2009 |
Adresa: |
12000, 21753679, Praha 2, Vinohrady, Moravská, 1434/40 |
|
ing. Petr Waldmann
|
Neaktivní
od 12.11.2012
|
člen představenstva |
17.12.2009 |
Adresa: |
12000, 21753679, Praha, Vinohrady, Moravská, 1434, 40, Moravská 1434/40, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|