PAVEL SEDLÁK
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
člen představenstva |
10.01.2018 |
Adresa: |
28522, 11647370, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Mládeže, 592 |
|
PAVEL SEDLÁK
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
člen představenstva |
10.01.2018 |
Adresa: |
28522, 11647370, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Mládeže, 592, Mládeže 592, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
VÁCLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
člen představenstva |
01.10.2015 |
Adresa: |
18000, 22382534, Praha, Libeň, Lindnerova, 998, 6 |
|
Václav Novotný
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
člen představenstva |
01.10.2015 |
Adresa: |
18000, 22382534, Praha, Libeň, Lindnerova, 998, 6, Lindnerova 998/6, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JAN HEJZLAR
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
člen představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
54701, 7431121, Náchod, Staré Město nad Metují, Lidická, 162 |
|
JAN HEJZLAR
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
člen představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
54701, 7431121, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Lidická, 162, Lidická 162, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
JAN HEJZLAR
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
předseda |
25.05.2013 |
Adresa: |
54701, 7431121, Náchod, Staré Město nad Metují, Lidická, 162 |
|
PETR CHOBOTSKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
místopředseda |
25.05.2013 |
Adresa: |
54932, 18183182, Velké Poříčí, Velké Poříčí, Náměstí, 561 |
|
LUKÁŠ BUBENÍČEK
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
člen |
25.05.2013 |
Adresa: |
54701, 7450788, Náchod, Náchod, Příkopy, 1118 |
|
JAN HEJZLAR
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
předseda |
25.05.2013 |
Adresa: |
54701, 7431121, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Lidická, 162, Lidická 162, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
PETR CHOBOTSKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
místopředseda |
25.05.2013 |
Adresa: |
54932, 18183182, Náchod, Velké Poříčí, Velké Poříčí, Náměstí, 561, Náměstí 561, 54932 Velké Poříčí |
|
LUKÁŠ BUBENÍČEK
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
člen |
25.05.2013 |
Adresa: |
54701, 7450788, Náchod, Náchod, Náchod, Příkopy, 1118, Příkopy 1118, 54701 Náchod |
|
Ing. Petr Chobotský
|
Neaktivní
od 25.05.2013
|
předseda představenstva |
12.08.2010 |
Adresa: |
54932, 18183182, Velké Poříčí, Náměstí, 561 |
|
Štěpán Hejzlar
|
Neaktivní
od 25.05.2013
|
místopředseda představenstva |
12.08.2010 |
Adresa: |
54701, 7431121, Náchod, Lidická, 162 |
|
Pavlína Tylšová
|
Neaktivní
od 25.05.2013
|
člen představenstva |
12.08.2010 |
Adresa: |
54934, 7479263, Hronov, Velký Dřevíč, 137 |
|
Ing. Petr Chobotský
|
Neaktivní
od 25.05.2013
|
předseda představenstva |
12.08.2010 |
Adresa: |
54932, 18183182, Náchod, Velké Poříčí, Velké Poříčí, Náměstí, 561, Náměstí 561, 54932 Velké Poříčí |
|
Štěpán Hejzlar
|
Neaktivní
od 25.05.2013
|
místopředseda představenstva |
12.08.2010 |
Adresa: |
54701, 7431121, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Lidická, 162, Lidická 162, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
Pavlína Tylšová
|
Neaktivní
od 25.05.2013
|
člen představenstva |
12.08.2010 |
Adresa: |
54934, 7479263, Náchod, Hronov, Velký Dřevíč, 137, Velký Dřevíč 137, 54934 Hronov |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 12.08.2010
|
člen představenstva |
15.12.2009 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1305/11 |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 12.08.2010
|
člen představenstva |
15.12.2009 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha, Krč, Hurbanova, 1305, 11, Hurbanova 1305/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|