Jonas Biekša
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
17000, 22295607, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 852, 82 |
|
Jonas Biekša
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
17000, 22295607, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 852, 82, Milady Horákové 852/82, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Sergiy Gumenyuk
|
Neaktivní
od 23.10.2012
|
jednatel |
30.07.2012 |
Adresa: |
15000, 22084461, Praha 5, Smíchov, Mozartova, 942, 10 |
|
SERGIY GUMENYUK
|
Neaktivní
od 23.10.2012
|
jednatel |
30.07.2012 |
Adresa: |
15000, 22084461, Praha, Smíchov, Mozartova, 942, 10, Mozartova 942/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
František Baroch
|
Neaktivní
od 30.07.2012
|
jednatel |
18.07.2011 |
Adresa: |
28201, 14491541, Český Brod, Tuchorazská, 1284 |
|
František Baroch
|
Neaktivní
od 30.07.2012
|
jednatel |
18.07.2011 |
Adresa: |
28201, 14491541, Kolín, Český Brod, Český Brod, Tuchorazská, 1284, Tuchorazská 1284, 28201 Český Brod |
|
Emin Alizada
|
Neaktivní
od 18.07.2011
|
jednatel |
17.12.2009 |
Adresa: |
101, Baku, Radžabli, 28A |
|
Vladislav Glazkov
|
Neaktivní
od 18.07.2011
|
jednatel |
17.12.2009 |
Adresa: |
101, Baku, S.A. Širvani, 7 |
|
Emin Alizada
|
Neaktivní
od 18.07.2011
|
jednatel |
17.12.2009 |
Adresa: |
28A, Baku, Radžabli, Radžabli 28A, Baku, Ázerbájdžán |
|
Vladislav Glazkov
|
Neaktivní
od 18.07.2011
|
jednatel |
17.12.2009 |
Adresa: |
7, Baku, S.A. Širvani, S.A. Širvani 7, Baku, Ázerbájdžán |
|