STANISLAVA CIMBURKOVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně představenstva |
09.02.2023 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231 |
|
MARTIN CIMBUREK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
09.02.2023 |
Adresa: |
26101, 26124262, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Husova, 633 |
|
STANISLAV CIMBUREK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.02.2023 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231 |
|
STANISLAVA CIMBURKOVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně představenstva |
09.02.2023 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231, Severní 231, Příbram I, 26101 Příbram |
|
MARTIN CIMBUREK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
09.02.2023 |
Adresa: |
26101, 26124262, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Husova, 633, Husova 633, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
STANISLAV CIMBUREK
|
Neaktivní
od 27.08.2024
|
člen představenstva |
09.02.2023 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231, Severní 231, Příbram I, 26101 Příbram |
|
STANISLAVA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
předseda představenstva |
05.01.2018 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231 |
|
MARTIN CIMBUREK
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
místopředseda představenstva |
05.01.2018 |
Adresa: |
26101, 26124262, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Husova, 633 |
|
STANISLAV CIMBUREK
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
člen představenstva |
05.01.2018 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231 |
|
STANISLAVA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
předseda představenstva |
05.01.2018 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231, Severní 231, Příbram I, 26101 Příbram |
|
MARTIN CIMBUREK
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
místopředseda představenstva |
05.01.2018 |
Adresa: |
26101, 26124262, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Husova, 633, Husova 633, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
STANISLAV CIMBUREK
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
člen představenstva |
05.01.2018 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231, Severní 231, Příbram I, 26101 Příbram |
|
Ing. MARTIN KOTULA
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
člen představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
25401, 6556833, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Pražská, 55 |
|
Ing. Martin Kotula
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
člen představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
25401, 6556833, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Pražská, 55, Pražská 55, 25401 Jílové u Prahy |
|
STANISLAVA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
předseda představenstva |
02.09.2013 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram I, Severní, 231 |
|
Martin Cimburek
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
místopředseda představenstva |
02.09.2013 |
Adresa: |
26101, 26124262, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Husova, 633 |
|
STANISLAVA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
předseda představenstva |
02.09.2013 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231, Severní 231, Příbram I, 26101 Příbram |
|
MARTIN CIMBUREK
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
místopředseda představenstva |
02.09.2013 |
Adresa: |
26101, 26124262, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Husova, 633, Husova 633, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
STANISLAVA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2013
|
předseda představenstva |
29.11.2012 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram I, Severní, 231 |
|
Martin Cimburek
|
Neaktivní
od 02.09.2013
|
místopředseda představenstva |
29.11.2012 |
Adresa: |
26101, Příbram VI, Březové Hory, Husova, 633 |
|
STANISLAVA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2013
|
předseda představenstva |
29.11.2012 |
Adresa: |
26101, 22988351, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 231, Severní 231, Příbram I, 26101 Příbram |
|
MARTIN CIMBUREK
|
Neaktivní
od 02.09.2013
|
místopředseda představenstva |
29.11.2012 |
Adresa: |
26101, 26124262, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Husova, 633, Husova 633, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
Ing. Richard Švejda
|
Neaktivní
od 08.11.2012
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
12000, 21753695, Praha 2, Vinohrady, Šmilovského, 1437/8 |
|
Jan Cimburek
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
předseda představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
26101, 22988378, Příbram I, Severní, 233 |
|
Martin Cimburek
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
26101, Příbram VI, Březové Hory, Husova, 633 |
|
Ing. Oldřich Večerek
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
26101, Příbram V, Drkolnovská, 288 |
|
Ing. Richard Švejda
|
Neaktivní
od 08.11.2012
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
12000, 21753695, Praha, Vinohrady, Šmilovského, 1437, 8, Šmilovského 1437/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jan Cimburek
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
předseda představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
26101, 22988378, Příbram, Příbram, Příbram I, Severní, 233, Severní 233, Příbram I, 26101 Příbram |
|
MARTIN CIMBUREK
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
26101, 26124262, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Husova, 633, Husova 633, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
Ing. Oldřich Večerek
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
26101, 23007052, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Drkolnovská, 288, Drkolnovská 288, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|