TIBOR MURKO
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2022 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28 |
|
TIBOR MURKO
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2022 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28, Klimkovická 55/28, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LUKÁŠ ČEPELA
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
17000, 40773671, Praha, Holešovice, Přívozní, 1600, 2b |
|
LUKÁŠ ČEPELA
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
17000, 40773671, Praha, Holešovice, Přívozní, 1600, 2b, Přívozní 1600/2b, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
LUKÁŠ ČEPELA
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
09.04.2021 |
Adresa: |
25218, 6500331, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, Lesní, 247 |
|
LUKÁŠ ČEPELA
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
09.04.2021 |
Adresa: |
25218, 6500331, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, Lesní, 247, Lesní 247, 25218 Úhonice |
|
Lukáš Čepela
|
Neaktivní
od 09.04.2021
|
jednatel |
13.01.2010 |
Adresa: |
25218, 6500331, Úhonice, Lesní, 247 |
|
LUKÁŠ ČEPELA
|
Neaktivní
od 09.04.2021
|
jednatel |
13.01.2010 |
Adresa: |
25218, 6500331, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, Lesní, 247, Lesní 247, 25218 Úhonice |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 13.01.2010
|
jednatel |
17.12.2009 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 19/1278 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 13.01.2010
|
jednatel |
17.12.2009 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|