Mgr. IVANA HUBLAROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
75117, 11075155, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana, 17, 2 |
|
Mgr. IVANA HUBLAROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
75117, 11075155, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana, 17, 2, Dr. A. Stojana 17/2, 75117 Horní Moštěnice |
|
MILIČ VOPRAVIL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2014 |
Adresa: |
69685, 13484133, Moravský Písek, Moravský Písek, Velkomoravská, 695 |
|
MILIČ VOPRAVIL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2014 |
Adresa: |
69685, 13484133, Hodonín, Moravský Písek, Moravský Písek, Velkomoravská, 695, Velkomoravská 695, 69685 Moravský Písek |
|
PAVEL JANKO
|
Neaktivní
od 24.10.2014
|
jednatel |
15.07.2013 |
Adresa: |
69801, 13707221, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Chaloupky, 577 |
|
PAVEL JANKO
|
Neaktivní
od 24.10.2014
|
jednatel |
15.07.2013 |
Adresa: |
69801, 13707221, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Chaloupky, 577, Chaloupky 577, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Milič Vopravil
|
Neaktivní
od 15.07.2013
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
69685, 13484133, Moravský Písek, Velkomoravská, 695 |
|
MILIČ VOPRAVIL
|
Neaktivní
od 15.07.2013
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
69685, 13484133, Hodonín, Moravský Písek, Moravský Písek, Velkomoravská, 695, Velkomoravská 695, 69685 Moravský Písek |
|