Ing. IVAN BAUER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
03.08.2024 |
Adresa: |
14200, 21892067, Praha, Lhotka, Jílovská, 349, 3, Jílovská 349/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. DAVID KOZÍK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
03.08.2024 |
Adresa: |
18200, 80983227, Praha, Ďáblice, Myslivecká, 1121, 4, Myslivecká 1121/4, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
Ing. MARTIN HÁJEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.08.2024 |
Adresa: |
16900, 22155848, Praha, Břevnov, Šultysova, 739, 45, Šultysova 739/45, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
ing. Dan Makula
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.08.2024 |
Adresa: |
13000, 21780412, Praha, Žižkov, Zvonařova, 1295, 5, Zvonařova 1295/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MILOŠ STRNAD
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.08.2024 |
Adresa: |
25244, 6477984, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Pod Skalkou, 330, Pod Skalkou 330, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
Ing. DAVID KOZÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
04.12.2020 |
Adresa: |
18200, 80983227, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Myslivecká, 1121, 4 |
|
Ing. IVAN BAUER
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
14200, 21892067, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Jílovská, 349, 3 |
|
Ing. DAN MAKULA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
13000, 21780412, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Zvonařova, 1295, 5 |
|
Ing. MILOŠ STRNAD
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
25244, 6477984, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Pod Skalkou, 330 |
|
Ing. MARTIN HÁJEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
16900, 22155848, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Šultysova, 739, 45 |
|
Ing. DAVID KOZÍK
|
Neaktivní
od 03.08.2024
|
Místopředseda představenstva |
04.12.2020 |
Adresa: |
18200, 80983227, Praha, Ďáblice, Myslivecká, 1121, 4, Myslivecká 1121/4, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
Ing. DAVID KOZÍK
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
Místopředseda představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
18200, 22739475, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Společná, 2192, 5 |
|
Ing. DAVID KOZÍK
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
Místopředseda představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha, Libeň, Společná, 2192, 5, Společná 2192/5, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
ing. Dan Makula
|
Neaktivní
od 03.08.2024
|
Člen představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
13000, 21780412, Praha, Žižkov, Zvonařova, 1295, 5, Zvonařova 1295/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MILOŠ STRNAD
|
Neaktivní
od 03.08.2024
|
Člen představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
25244, 6477984, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Pod Skalkou, 330, Pod Skalkou 330, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
Ing. MARTIN HÁJEK
|
Neaktivní
od 03.08.2024
|
Člen představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
16900, 22155848, Praha, Břevnov, Šultysova, 739, 45, Šultysova 739/45, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. IVAN BAUER
|
Neaktivní
od 03.08.2024
|
Předseda představenstva |
29.08.2019 |
Adresa: |
14200, 21892067, Praha, Lhotka, Jílovská, 349, 3, Jílovská 349/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. IVAN BAUER
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
předseda představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
14200, 21892067, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Jílovská, 349, 3 |
|
Ing. DAVID KOZÍK
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
místopředseda představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
18200, 22739475, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Společná, 2192, 5 |
|
Ing. MILOŠ STRNAD
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
člen představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
25244, 6477984, Psáry, Dolní Jirčany, Pod Skalkou, 330 |
|
Ing. DAN MAKULA
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
člena představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21780412, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Zvonařova, 1295, 5 |
|
Ing. MARTIN HÁJEK
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
člen představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
16900, 22155848, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Šultysova, 739, 45 |
|
Ing. IVAN BAUER
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
předseda představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
14200, 21892067, Praha, Lhotka, Jílovská, 349, 3, Jílovská 349/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. DAVID KOZÍK
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
místopředseda představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha, Libeň, Společná, 2192, 5, Společná 2192/5, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing. MILOŠ STRNAD
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
člen představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
25244, 6477984, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Pod Skalkou, 330, Pod Skalkou 330, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
ing. Dan Makula
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
člena představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21780412, Praha, Žižkov, Zvonařova, 1295, 5, Zvonařova 1295/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MARTIN HÁJEK
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
člen představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
16900, 22155848, Praha, Břevnov, Šultysova, 739, 45, Šultysova 739/45, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. IVAN BAUER
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
předseda představenstva |
15.06.2014 |
Adresa: |
14200, 21892067, Praha 4, Lhotka, Jílovská, 349, 3 |
|
Ing. IVAN BAUER
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
předseda představenstva |
15.06.2014 |
Adresa: |
14200, 21892067, Praha, Lhotka, Jílovská, 349, 3, Jílovská 349/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Ivan Bauer
|
Neaktivní
od 15.06.2014
|
předseda představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
14200, 21892067, Praha 4, Jílovská, 349, 3 |
|
Ing. David Kozík
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
místopředseda představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha 8, Libeň, Společná, 2192, 5 |
|
Ing. Dan Makula
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
13000, 21780412, Praha 3, Zvonařova, 1295, 5 |
|
Ing. Miloš Strnad
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
25244, 6477984, Dolní Jirčany, Pod Skalkou, 330 |
|
Ing. IVAN BAUER
|
Neaktivní
od 15.06.2014
|
předseda představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
14200, 21892067, Praha, Lhotka, Jílovská, 349, 3, Jílovská 349/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. DAVID KOZÍK
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
místopředseda představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha, Libeň, Společná, 2192, 5, Společná 2192/5, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
ing. Dan Makula
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
13000, 21780412, Praha, Žižkov, Zvonařova, 1295, 5, Zvonařova 1295/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MILOŠ STRNAD
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
25244, 6477984, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Pod Skalkou, 330, Pod Skalkou 330, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
Ing. David Kozík
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
předseda představenstva |
19.10.2010 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha 8, Libeň, Společná, 2192, 5 |
|
Ing. Miloš Strnad
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
místopředseda představenstva |
19.10.2010 |
Adresa: |
25244, 6477984, Dolní Jirčany, Pod Skalkou, 330 |
|
Ing. DAVID KOZÍK
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
předseda představenstva |
19.10.2010 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha, Libeň, Společná, 2192, 5, Společná 2192/5, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing. MILOŠ STRNAD
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
místopředseda představenstva |
19.10.2010 |
Adresa: |
25244, 6477984, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Pod Skalkou, 330, Pod Skalkou 330, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
Ivan Matějovič
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
předseda představenstva |
01.01.2010 |
Adresa: |
14900, 21819891, Praha 4, Háje, štichova, 650/44 |
|
Ivan Procházka
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
člen představenstva |
01.01.2010 |
Adresa: |
27033, Jesenice u Rakovníka, Smetanova, 42 |
|
Ing. Petra Doležalová
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
01.01.2010 |
Adresa: |
78316, Jívová, Nádražní, 216 |
|
Ivan Matějovič
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
předseda představenstva |
01.01.2010 |
Adresa: |
14900, 21819891, Praha, Háje, Štichova, 650, 44, Štichova 650/44, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ivan Procházka
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
člen představenstva |
01.01.2010 |
Adresa: |
27033, 8537739, Rakovník, Jesenice, Jesenice, Smetanova, 42, Smetanova 42, 27033 Jesenice |
|
Ing. Petra Doležalová
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
01.01.2010 |
Adresa: |
78316, 16161084, Olomouc, Jívová, Jívová, 216, č.p. 216, 78316 Jívová |
|