MIROSLAV PAIL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2020 |
Adresa: |
19011, 22776184, Hlavní město Praha, Praha, Běchovice, Manželů Kotrbových, 369 |
|
Miroslav Pail
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2020 |
Adresa: |
19011, 22776184, Praha, Běchovice, Manželů Kotrbových, 369, Manželů Kotrbových 369, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|
Ing. JANA BRONČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
jednatel |
31.01.2019 |
Adresa: |
19700, 27868613, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Vágnerova, 1036, 4 |
|
Ing. JANA BRONČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
jednatel |
31.01.2019 |
Adresa: |
19700, 27868613, Praha, Kbely, Vágnerova, 1036, 4, Vágnerova 1036/4, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Bc. ONDŘEJ BATELA
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
jednatel |
14.08.2013 |
Adresa: |
28201, 40452948, Český Brod, Český Brod, Ke Spravedlnosti, 1474 |
|
Bc. ONDŘEJ BATELA
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
jednatel |
14.08.2013 |
Adresa: |
28201, 40452948, Kolín, Český Brod, Český Brod, Ke Spravedlnosti, 1474, Ke Spravedlnosti 1474, 28201 Český Brod |
|
Bc. Jiřina Růžencová
|
Neaktivní
od 26.03.2012
|
jednatel |
30.12.2009 |
Adresa: |
18100, 22326529, Praha 8, Fořtova, 68/6 |
|
Kateřina Gesztesová
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
jednatel |
30.12.2009 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Litoměřická, 19/833 |
|
Bc. Jiřina Růžencová
|
Neaktivní
od 26.03.2012
|
jednatel |
30.12.2009 |
Adresa: |
18100, 22326529, Praha, Čimice, Fořtova, 68, 6, Fořtova 68/6, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Kateřina Gesztesová
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
jednatel |
30.12.2009 |
Adresa: |
19000, 26627558, Praha, Prosek, Litoměřická, 833, 19, Litoměřická 833/19, Prosek, 19000 Praha 9 |
|