Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | HALIMEDES, a.s. |
ICO: | 29015961 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21707952, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 978, 23, Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 06.01.2010 |
Předmět podnikání: |
obchod s plynem
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
VÁCLAV VAŇURA | Aktivní | předseda dozorčí rady | 25.08.2022 |
|
|||
VÁCLAV VAŇURA | Aktivní | předseda dozorčí rady | 25.08.2022 |
|
|||
JIŘÍ BEČAN | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.04.2015 |
|
|||
JIŘÍ BEČAN | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.04.2015 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JIŘÍ MACH | Aktivní | člen představenstva | 24.02.2015 |
|
|||
JIŘÍ MACH | Aktivní | člen představenstva | 24.02.2015 |
|
|||
Jiří Mach | Neaktivní od 24.02.2015 | člen představenstva | 06.05.2010 |
|
|||
Jiří Mach | Neaktivní od 24.02.2015 | člen představenstva | 06.05.2010 |
|
|||
Petra Janáková | Neaktivní od 06.05.2010 | člen představenstva | 06.01.2010 |
|
|||
Petra Janáková | Neaktivní od 06.05.2010 | člen představenstva | 06.01.2010 |
|
Registrační číslo HALIMEDES, a.s. je 29015961.
Registrační adresa HALIMEDES, a.s. je 11000, 21707952, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 978, 23, Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 11000 Praha 1.
HALIMEDES, a.s. byla založena 06.01.2010.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je VÁCLAV VAŇURA, VÁCLAV VAŇURA, JIŘÍ BEČAN, JIŘÍ BEČAN.