JUDr. JAROSLAV OŽANA
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
12000, 21750891, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chodská, 1146, 5 |
|
JUDr. Jaroslav Ožana
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
12000, 21750891, Praha, Vinohrady, Chodská, 1146, 5, Chodská 1146/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. JAROSLAV OŽANA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21750891, Praha 2, Vinohrady, Chodská, 1146, 5 |
|
JUDr. Jaroslav Ožana
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
19.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21750891, Praha, Vinohrady, Chodská, 1146, 5, Chodská 1146/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
FILIP WEINER
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
jednatel |
16.07.2014 |
Adresa: |
25301, 18183280, Chýně, Chýně, Hlavní, 200 |
|
FILIP WEINER
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
jednatel |
16.07.2014 |
Adresa: |
25303, 18183280, Praha-západ, Chýně, Chýně, Hlavní, 200, Hlavní 200, 25303 Chýně |
|
Filip Weiner
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
05.10.2010 |
Adresa: |
41185, 16664035, Horní Beřkovice, U Rybníka, 2 |
|
Filip Weiner
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
05.10.2010 |
Adresa: |
41185, 16664035, Litoměřice, Horní Beřkovice, Horní Beřkovice, U Rybníka, 2, U Rybníka 2, 41185 Horní Beřkovice |
|
Andrea Švehlíková
|
Neaktivní
od 05.10.2010
|
jednatel |
04.01.2010 |
Adresa: |
58901, 5736773, Třešť, Nerudova, 1270/18 |
|
Andrea Švehlíková
|
Neaktivní
od 05.10.2010
|
jednatel |
04.01.2010 |
Adresa: |
58901, 5736773, Jihlava, Třešť, Třešť, Nerudova, 1270, 18, Nerudova 1270/18, 58901 Třešť |
|