Mgr. IVANA VAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.04.2023 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. ANNA BERGOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.04.2023 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Bc. JAN ŠNÁBL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.04.2023 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KAMILA CHALOUPKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
25064, 73230758, Praha-východ, Zlonín, Zlonín, Borová, 211, 5 |
|
LUKÁŠ JANKO
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.07.2017 |
Adresa: |
10000, 22609814, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14 |
|
Mgr. IVANA VAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.07.2017 |
Adresa: |
10000, 22609814, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14 |
|
KAMILA CHALOUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2023
|
místopředseda výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
25064, 73230758, Praha-východ, Zlonín, Zlonín, Borová, 211, 5, Borová 211/5, 25064 Zlonín |
|
KAMILA CHALOUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
místopředseda výboru |
28.07.2017 |
Adresa: |
25064, 73230758, Praha-východ, Zlonín, Zlonín, 211 |
|
KAMILA CHALOUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
místopředseda výboru |
28.07.2017 |
Adresa: |
25064, 73230758, Praha-východ, Zlonín, Zlonín, Borová, 211, 5, Borová 211/5, 25064 Zlonín |
|
Mgr. IVANA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2023
|
člen výboru |
28.07.2017 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
LUKÁŠ JANKO
|
Neaktivní
od 05.04.2023
|
předseda výboru |
28.07.2017 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KAMILA CHALOUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2017
|
člen výboru |
24.02.2016 |
Adresa: |
25064, 73230758, Praha-východ, Zlonín, Zlonín, 211 |
|
KAMILA CHALOUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2017
|
člen výboru |
24.02.2016 |
Adresa: |
25064, 73230758, Praha-východ, Zlonín, Zlonín, Borová, 211, 5, Borová 211/5, 25064 Zlonín |
|
Ing. BARBORA PÍŠOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2017
|
2.místopředseda výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
28522, 11367946, Bohdaneč, Kotoučov, 1 |
|
Ing. BARBORA PÍŠOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2017
|
2.místopředseda výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
28522, 11367946, Kutná Hora, Bohdaneč, Kotoučov, 1, Kotoučov 1, 28522 Bohdaneč |
|
KAMILA CHALOUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
člen výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
10000, 22609814, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14 |
|
KAMILA CHALOUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
člen výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
TEREZA KOUKLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
člen výboru |
29.05.2014 |
Adresa: |
10000, 22609814, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14 |
|
TEREZA KOUKLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
člen výboru |
29.05.2014 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Tereza Kouklová
|
Neaktivní
od 29.05.2014
|
člen výboru |
23.06.2011 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha 10, Černokostelecká, 909, 14 |
|
Kamila Hlobilová
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
člen výboru |
23.06.2011 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha 10, Černokostelecká, 909, 14 |
|
Lukáš Janko
|
Neaktivní
od 28.07.2017
|
předseda výboru |
23.06.2011 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha 10, Černokostelecká, 909, 14 |
|
TEREZA KOUKLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2014
|
člen výboru |
23.06.2011 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Kamila Hlobilová
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
člen výboru |
23.06.2011 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
LUKÁŠ JANKO
|
Neaktivní
od 28.07.2017
|
předseda výboru |
23.06.2011 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
17048869 |
Neaktivní
od 23.06.2011
|
pověřený vlastník |
04.02.2010 |
Adresa: |
21775338, Praha 3, Seifertova, 9 |
|
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
17048869 |
Neaktivní
od 23.06.2011
|
pověřený vlastník |
04.02.2010 |
Adresa: |
13000, 21775338, Praha, Žižkov, Seifertova, 823, 9, Seifertova 823/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|