Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | QANTO ENERGO s.r.o. |
ICO: | 29017408 |
Registrovaná adresa: | 10600, 27627241, Praha, Záběhlice, Na Slatince, 3279, 3, Na Slatince 3279/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
Začleněno na: | 02.02.2010 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
VĚRA VODIČKOVÁ | Aktivní | 04.11.2014 | |
|
|||
VĚRA VODIČKOVÁ | Aktivní | 04.11.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. LENKA ROZLÍVKOVÁ | Aktivní | jednatel | 19.05.2015 |
|
|||
Ing. LENKA ROZLÍVKOVÁ | Aktivní | jednatel | 19.05.2015 |
|
|||
STANISLAV VODIČKA | Neaktivní od 19.05.2015 | jednatel | 04.11.2014 |
|
|||
MARTIN VODIČKA | Neaktivní od 19.05.2015 | jednatel | 04.11.2014 |
|
|||
VĚRA VODIČKOVÁ | Neaktivní od 19.05.2015 | jednatel | 04.11.2014 |
|
|||
STANISLAV VODIČKA | Neaktivní od 19.05.2015 | jednatel | 04.11.2014 |
|
|||
MARTIN VODIČKA | Neaktivní od 19.05.2015 | jednatel | 04.11.2014 |
|
|||
VĚRA VODIČKOVÁ | Neaktivní od 19.05.2015 | jednatel | 04.11.2014 |
|
|||
STANISLAV VODIČKA | Neaktivní od 19.05.2015 | jednatel | 06.10.2013 |
|
|||
STANISLAV VODIČKA | Neaktivní od 19.05.2015 | jednatel | 06.10.2013 |
|
|||
Stanislav Vodička | Neaktivní od 06.10.2013 | jednatel | 02.02.2010 |
|
|||
Stanislav Vodička | Neaktivní od 06.10.2013 | jednatel | 02.02.2010 |
|
Registrační číslo QANTO ENERGO s.r.o. je 29017408.
Registrační adresa QANTO ENERGO s.r.o. je 10600, 27627241, Praha, Záběhlice, Na Slatince, 3279, 3, Na Slatince 3279/3, Záběhlice, 10600 Praha 10.
QANTO ENERGO s.r.o. byla založena 02.02.2010.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je VĚRA VODIČKOVÁ, VĚRA VODIČKOVÁ.