MICHAELA NĚMCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2021 |
Adresa: |
19000, 22507451, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 605, 10 |
|
MICHAELA NĚMCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2021 |
Adresa: |
19000, 22507451, Praha, Prosek, Veltruská, 605, 10, Veltruská 605/10, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MICHAELA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2021
|
jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
53803, 7194692, Heřmanův Městec, Konopáč, 40 |
|
MICHAELA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2021
|
jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
53803, 7194692, Chrudim, Heřmanův Městec, Konopáč, 40, Konopáč 40, 53803 Heřmanův Městec |
|
Ing. ŠTEFAN PALUBA
|
Neaktivní
od 12.01.2015
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
14300, 21853053, Praha 4, Kamýk, Rytířova, 777, 3 |
|
Ing. ŠTEFAN PALUBA
|
Neaktivní
od 12.01.2015
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
14300, 21853053, Praha, Kamýk, Rytířova, 777, 3, Rytířova 777/3, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Štefan Paluba
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
jednatel |
12.01.2010 |
Adresa: |
14300, 21853053, Praha 4, Rytířova, 777/3 |
|
Ing. ŠTEFAN PALUBA
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
jednatel |
12.01.2010 |
Adresa: |
14300, 21853053, Praha, Kamýk, Rytířova, 777, 3, Rytířova 777/3, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|