PETR VÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.02.2020 |
Adresa: |
15800, 25781898, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13 |
|
PETR VÁLEK
|
Neaktivní
od 09.11.2023
|
Jednatel |
16.02.2020 |
Adresa: |
15800, 25781898, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13, Sluneční náměstí 2580/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
PETR VÁLEK
|
Neaktivní
od 16.02.2020
|
Jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
15500, 22117067, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, K Ohradě, 835, 4 |
|
PETR VÁLEK
|
Neaktivní
od 16.02.2020
|
Jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
15500, 22117067, Praha, Stodůlky, K Ohradě, 4, K Ohradě 835/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JAROSLAVA BRETTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Jednatel |
13.08.2015 |
Adresa: |
41108, 16770382, Štětí, Čakovice, 9 |
|
JAROSLAVA BRETTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Jednatel |
13.08.2015 |
Adresa: |
41108, 16770382, Litoměřice, Štětí, Čakovice, 9, Čakovice 9, 41108 Štětí |
|
JAROSLAV FIŠERA
|
Neaktivní
od 13.08.2015
|
jednatel |
30.10.2013 |
Adresa: |
41108, 16876121, Štětí, Štětí, Lidická, 531 |
|
JAROSLAV FIŠERA
|
Neaktivní
od 13.08.2015
|
jednatel |
30.10.2013 |
Adresa: |
41108, 16876121, Litoměřice, Štětí, Štětí, Lidická, 531, Lidická 531, 41108 Štětí |
|
Jaroslav Fišera
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
jednatel |
19.01.2010 |
Adresa: |
41108, 16876121, Štětí, Lidická, 531 |
|
JAROSLAV FIŠERA
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
jednatel |
19.01.2010 |
Adresa: |
41108, 16876121, Litoměřice, Štětí, Štětí, Lidická, 531, Lidická 531, 41108 Štětí |
|
Petra Koucká Knížová
|
Neaktivní
od 19.01.2010
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha 5, Štěpánkova, 1065/40 |
|
PETRA KOUCKÁ KNÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2010
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha, Košíře, Štěpánkova, 1065, 40, Štěpánkova 1065/40, Košíře, 15000 Praha 5 |
|