Bc. TOBY MAZANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
26.01.2024 |
Adresa: |
15000, 22076786, Praha, Smíchov, Plzeňská, 232, 4, Plzeňská 232/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JOSEF KOUŘIL
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
14800, 26703793, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Pod Haltýřem, 1497, 11 |
|
JOSEF KOUŘIL
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
14800, 26703793, Praha, Kunratice, Pod Haltýřem, 1497, 11, Pod Haltýřem 1497/11, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Josef Kouřil
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
11.02.2010 |
Adresa: |
12000, 21750246, Praha 2, Mánesova, 1080/3 |
|
Josef Kouřil
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
11.02.2010 |
Adresa: |
12000, 21750246, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1080, 3, Mánesova 1080/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 11.02.2010
|
jednatel |
08.01.2010 |
Adresa: |
27303, 27947530, Stochov, Honice, U Topolu, 157 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 11.02.2010
|
jednatel |
08.01.2010 |
Adresa: |
27303, 27947530, Kladno, Stochov, Honice, U Topolu, 157, U Topolu 157, Honice, 27303 Stochov |
|