Ing. PAVEL KMONÍČEK
|
Aktivní
|
První jednatel |
25.11.2022 |
Adresa: |
19014, 83288678, Praha, Klánovice, Axmanova, 1192, 10 |
|
PETR VYHNÁNEK
|
Aktivní
|
Druhý jednatel |
25.11.2022 |
Adresa: |
25101, 81333994, Praha-východ, Světice, Světice, Na Lada, 441 |
|
Ing. PAVEL KMONÍČEK
|
Aktivní
|
První jednatel |
25.11.2022 |
Adresa: |
19014, 83288678, Praha, Klánovice, Axmanova, 1192, 10, Axmanova 1192/10, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
PETR VYHNÁNEK
|
Aktivní
|
Druhý jednatel |
25.11.2022 |
Adresa: |
25101, 81333994, Praha-východ, Světice, Světice, Na Lada, 441, Na Lada 441, 25101 Světice |
|
Ing. PAVEL KMONÍČEK
|
Neaktivní
od 25.11.2022
|
jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
19014, 83288678, Praha, Klánovice, Axmanova, 1192, 10 |
|
Ing. PAVEL KMONÍČEK
|
Neaktivní
od 25.11.2022
|
jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
19014, 83288678, Praha, Klánovice, Axmanova, 1192, 10, Axmanova 1192/10, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
PETR VYHNÁNEK
|
Neaktivní
od 25.11.2022
|
jednatel |
17.02.2021 |
Adresa: |
25101, 81333994, Praha-východ, Světice, Světice, Na Lada, 441 |
|
PETR VYHNÁNEK
|
Neaktivní
od 25.11.2022
|
jednatel |
17.02.2021 |
Adresa: |
25101, 81333994, Praha-východ, Světice, Světice, Na Lada, 441, Na Lada 441, 25101 Světice |
|
PETR VYHNÁNEK
|
Neaktivní
od 17.02.2021
|
jednatel |
17.08.2016 |
Adresa: |
25091, 27384161, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, K Vyhlídce, 909 |
|
PETR VYHNÁNEK
|
Neaktivní
od 17.02.2021
|
jednatel |
17.08.2016 |
Adresa: |
25091, 27384161, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, K Vyhlídce, 909, K Vyhlídce 909, 25091 Zeleneč |
|
Ing. PAVEL KMONÍČEK
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
25092, 27886786, Šestajovice, Šestajovice, Šípková, 988 |
|
Ing. PAVEL KMONÍČEK
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
25092, 27886786, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Šípková, 988, Šípková 988, 25092 Šestajovice |
|
Petr Vyhnálek
|
Neaktivní
od 29.06.2010
|
jednatel |
29.06.2010 |
Adresa: |
25091, 27384161, Praha-východ, Zeleneč, K Vyhlídce, 909 |
|
Petr Vyhnánek
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
jednatel |
29.06.2010 |
Adresa: |
25091, 27384161, Praha-východ, Zeleneč, K Vyhlídce, 909 |
|
Petr Vyhnálek
|
Neaktivní
od 29.06.2010
|
jednatel |
29.06.2010 |
Adresa: |
25091, 27384161, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, K Vyhlídce, 909, K Vyhlídce 909, 25091 Zeleneč |
|
PETR VYHNÁNEK
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
jednatel |
29.06.2010 |
Adresa: |
25091, 27384161, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, K Vyhlídce, 909, K Vyhlídce 909, 25091 Zeleneč |
|
Ing. Pavel Kmoníček
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
jednatel |
22.01.2010 |
Adresa: |
25092, 27886786, Šestajovice, Šípková, 988 |
|
Ing. PAVEL KMONÍČEK
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
jednatel |
22.01.2010 |
Adresa: |
25092, 27886786, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Šípková, 988, Šípková 988, 25092 Šestajovice |
|