ŠÁRKA KONDROTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2024 |
Adresa: |
14200, 21854092, Praha, Kamýk, Ve Lhotce, 902, 6, Ve Lhotce 902/6, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MILAN MRŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
27342, 1295110, Stehelčeves, Stehelčeves, Hlavní, 43 |
|
MILAN MRŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
27342, 1295110, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, Hlavní, 43, Hlavní 43, 27342 Stehelčeves |
|
PETR KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21710082, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Mlynářská, 1172, 6 |
|
PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21710082, Praha, Nové Město, Mlynářská, 1172, 6, Mlynářská 1172/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
06.12.2010 |
Adresa: |
11000, 21710082, Praha 1, Mlynářská, 1172, 6 |
|
PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
06.12.2010 |
Adresa: |
11000, 21710082, Praha, Nové Město, Mlynářská, 1172, 6, Mlynářská 1172/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 06.12.2010
|
jednatel |
18.01.2010 |
Adresa: |
11660899, Mělník, Nová, 222 |
|
Milan Mrňa
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
18.01.2010 |
Adresa: |
27342, 1295110, Stehelčeves, Hlavní, 43 |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 06.12.2010
|
jednatel |
18.01.2010 |
Adresa: |
27601, 11660899, Mělník, Mělník, Mělník, Nová, 222, Nová 222, 27601 Mělník |
|
MILAN MRŇA
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
18.01.2010 |
Adresa: |
27342, 1295110, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, Hlavní, 43, Hlavní 43, 27342 Stehelčeves |
|