Mgr EVA HRACHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
14000, 21967288, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59 |
|
JAN VÉVODA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
76321, 4116488, Zlín, Slavičín, Slavičín, Okružní, 596 |
|
VÁCLAV KRÁL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
14000, 21967288, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59 |
|
Mgr EVA HRACHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
JAN VÉVODA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
76321, 4116488, Zlín, Slavičín, Slavičín, Okružní, 596, Okružní 596, 76321 Slavičín |
|
VÁCLAV KRÁL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
IVAN VITÁK
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
člen výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59 |
|
PETR ŠÍDLO
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
člen výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59 |
|
PETRA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
členka výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21868328, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Bartákova, 1107, 40 |
|
Mgr. EVA HRACHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
členka výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59 |
|
VÁCLAV KRÁL
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
předseda výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59 |
|
Ing. MICHALA MÍČOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
místopředsedkyně výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59 |
|
IVAN VITÁK
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
člen výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
PETR ŠÍDLO
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
člen výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
PETRA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
členka výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21868328, Praha, Krč, Bartákova, 1107, 40, Bartákova 1107/40, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. EVA HRACHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
členka výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
VÁCLAV KRÁL
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
předseda výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MICHALA MÍČOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
místopředsedkyně výboru |
31.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Eva Hrachová
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
19.01.2012 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha 4, Kaplická, 847, 59 |
|
Eva Hrachová
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
19.01.2012 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Petr Hrach
|
Neaktivní
od 19.01.2012
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha 4, Kaplická, 847/59 |
|
Ivan Viták
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha 4, Kaplická, 847/59 |
|
Petr Šídlo
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha 4, Kaplická, 847/59 |
|
Adolf Müller
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha 4, Kaplická, 847/59 |
|
Petra Marešová
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha 4, Kaplická, 847/59 |
|
Michala Míčová
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
místopředseda výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha 4, Kaplická, 847/59 |
|
Ing. Josef Anděl
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
předseda výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967342, Praha 4, Kaplická, 853/55 |
|
Petr Hrach
|
Neaktivní
od 19.01.2012
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Michala Míčová
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
místopředseda výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Josef Anděl
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
předseda výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967342, Praha, Podolí, Kaplická, 853, 55, Kaplická 853/55, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
IVAN VITÁK
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
PETR ŠÍDLO
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Adolf Müller
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Petra Marešová
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
14000, 21967288, Praha, Podolí, Kaplická, 847, 59, Kaplická 847/59, Podolí, 14000 Praha 4 |
|