Petr Souček
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
jednatel |
05.11.2012 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha 4, Háje, Ocelíkova, 672, 1 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
jednatel |
05.11.2012 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
David Kroupa
|
Neaktivní
od 05.11.2012
|
jednatel |
13.01.2012 |
Adresa: |
15800, 25781898, Praha 5, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13 |
|
David Kroupa
|
Neaktivní
od 05.11.2012
|
jednatel |
13.01.2012 |
Adresa: |
15800, 25781898, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13, Sluneční náměstí 2580/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Kateřina Kroupová
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
jednatel |
14.02.2011 |
Adresa: |
19011, 22403523, Praha 9, Běchovice, Pplk.Nováčka, 412 |
|
KATEŘINA KROUPOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
jednatel |
14.02.2011 |
Adresa: |
19011, 22403523, Praha, Běchovice, Pplk. Nováčka, 412, Pplk. Nováčka 412, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|
Vlastislav Hráský
|
Neaktivní
od 14.02.2011
|
jednatel |
10.02.2010 |
Adresa: |
19011, 22403523, Praha 9, Běchovice, Pplk.Nováčka, 412 |
|
Vlastislav Hráský
|
Neaktivní
od 14.02.2011
|
jednatel |
10.02.2010 |
Adresa: |
19011, 22403523, Praha, Běchovice, Pplk. Nováčka, 412, Pplk. Nováčka 412, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|