LUBOŠ BUCEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
40011, 17883695, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šrámkova, 3209, 4, Šrámkova 3209/4, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. JAN WOLF
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.05.2014 |
Adresa: |
73904, 14141001, Krásná, Krásná, 239 |
|
PAVEL KAVALIR
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
člen představenstva |
15.04.2023 |
Adresa: |
40003, 17906521, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Zeyerova, 763, 7, Zeyerova 763/7, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ing. JAN WOLF
|
Neaktivní
od 15.04.2023
|
člen představenstva |
19.05.2014 |
Adresa: |
73904, 14141001, Frýdek-Místek, Krásná, Krásná, 239, č.p. 239, 73904 Krásná |
|
Ing. Jan Wolf
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
člen představenstva |
20.04.2012 |
Adresa: |
70900, 3317897, Ostrava, Mariánské Hory, Závišova, 1031, 4 |
|
Ing. Jan Wolf
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
člen představenstva |
20.04.2012 |
Adresa: |
70900, 3317897, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Závišova, 1031, 4, Závišova 1031/4, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Martin Kostelník
|
Neaktivní
od 20.04.2012
|
člen představenstva |
15.12.2010 |
Adresa: |
70200, 3195902, Ostrava, Sokolská Třída, 2657, 3 |
|
Martin Kostelník
|
Neaktivní
od 20.04.2012
|
člen představenstva |
15.12.2010 |
Adresa: |
70200, 3195902, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2657, 3, Sokolská třída 2657/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
člen představenstva |
27.01.2010 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 19/1278 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
člen představenstva |
27.01.2010 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|