HANAN HECTOR STILMAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.10.2022 |
Adresa: |
8446406, Be’er Sheva, Metsudat yoav 43 A |
|
HANAN HECTOR STILMAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.10.2022 |
Adresa: |
Be’er Sheva, Metsudat yoav 43 A, 8446406, Metsudat yoav 43 A, 8446406 Be’er Sheva, Izrael |
|
LIBOR FERBR
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
člen představenstva |
26.03.2021 |
Adresa: |
13000, 21759871, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Řipská, 767, 15 |
|
LIBOR FERBR
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
člen představenstva |
26.03.2021 |
Adresa: |
13000, 21759871, Praha, Vinohrady, Řipská, 767, 15, Řipská 767/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
NIKOLA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
člen představenstva |
13.09.2015 |
Adresa: |
11000, 21723672, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Benediktská, 723, 16 |
|
NIKOLA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
člen představenstva |
13.09.2015 |
Adresa: |
11000, 21723672, Praha, Staré Město, Benediktská, 723, 16, Benediktská 723/16, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
NIKOLA LADZIANSKA
|
Neaktivní
od 13.09.2015
|
člen představenstva |
07.06.2013 |
Adresa: |
11000, 21723672, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Benediktská, 723, 16 |
|
NIKOLA LADZIANSKA
|
Neaktivní
od 13.09.2015
|
člen představenstva |
07.06.2013 |
Adresa: |
11000, 21723672, Praha, Staré Město, Benediktská, 723, 16, Benediktská 723/16, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Nikola Ladzianska
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
člen představenstva |
12.12.2011 |
Adresa: |
15500, 26759781, Praha 5, Wiesenthalova, 958, 2 |
|
Nikola Ladzianska
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
člen představenstva |
12.12.2011 |
Adresa: |
15500, 26759781, Praha, Řeporyje, Wiesenthalova, 958, 2, Wiesenthalova 958/2, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
Bc. Jiří Jirsa
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
člen představenstva |
06.10.2010 |
Adresa: |
10000, 22622161, Praha 10, Oravská, 1888, 5 |
|
Bc. JIŘÍ JIRSA
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
člen představenstva |
06.10.2010 |
Adresa: |
10000, 22622161, Praha, Strašnice, Oravská, 1888, 5, Oravská 1888/5, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
člen představenstva |
29.01.2010 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 19/1278 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
člen představenstva |
29.01.2010 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|