Ing. JAROSLAV BUREŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
16.10.2021 |
Adresa: |
14100, 21909181, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Na záhonech, 776, 60 |
|
Ing. JAROSLAV BUREŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
16.10.2021 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha, Michle, Na záhonech, 776, 60, Na záhonech 776/60, Michle, 14100 Praha 4 |
|
JIŘÍ KOFLÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.08.2015 |
Adresa: |
11800, 21696233, Praha, Malá Strana, Nerudova, 205, 2 |
|
MIROSLAV SEHNOUTKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.08.2015 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha, Michle, Na záhonech, 776, 60 |
|
JIŘÍ KOFLÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.08.2015 |
Adresa: |
11800, 21696233, Praha, Malá Strana, Nerudova, 205, 2, Nerudova 205/2, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
MIROSLAV SEHNOUTKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.08.2015 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha, Michle, Na záhonech, 776, 60, Na záhonech 776/60, Michle, 14100 Praha 4 |
|
JAROSLAVA KLÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2021
|
člen výboru |
31.08.2015 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha, Michle, Na záhonech, 776, 60 |
|
JAROSLAVA KLÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2021
|
člen výboru |
31.08.2015 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha, Michle, Na záhonech, 776, 60, Na záhonech 776/60, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Jiří Koflák
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
místopředseda výboru |
13.01.2012 |
Adresa: |
11800, 21696233, Praha 1, Malá Strana, Nerudova, 205, 2 |
|
Jaroslava Klímová
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
člen výboru |
13.01.2012 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha 4, Michle, Na Záhonech, 776, 60 |
|
JIŘÍ KOFLÁK
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
místopředseda výboru |
13.01.2012 |
Adresa: |
11800, 21696233, Praha, Malá Strana, Nerudova, 205, 2, Nerudova 205/2, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
JAROSLAVA KLÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
člen výboru |
13.01.2012 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha, Michle, Na záhonech, 776, 60, Na záhonech 776/60, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Miroslava Sehnoutková
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
místopředseda výboru |
12.03.2010 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha 4, Michle, Na Záhonech, 776, 60 |
|
Jiří Koflák
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
člen výboru |
12.03.2010 |
Adresa: |
11800, 21696233, Praha 1, Malá Strana, Nerudova, 205, 2 |
|
Ivana Burešová
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
předseda výboru |
12.03.2010 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha 4, Michle, Na Záhonech, 776, 60 |
|
Ing. Miroslava Sehnoutková
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
místopředseda výboru |
12.03.2010 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha, Michle, Na záhonech, 776, 60, Na záhonech 776/60, Michle, 14100 Praha 4 |
|
JIŘÍ KOFLÁK
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
člen výboru |
12.03.2010 |
Adresa: |
11800, 21696233, Praha, Malá Strana, Nerudova, 205, 2, Nerudova 205/2, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ivana Burešová
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
předseda výboru |
12.03.2010 |
Adresa: |
14100, 21909181, Praha, Michle, Na záhonech, 776, 60, Na záhonech 776/60, Michle, 14100 Praha 4 |
|