VLADIMÍR HEZKÝ
|
Neaktivní
od 07.07.2021
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
29301, 21249580, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Havlíčkova, 887 |
|
VLADIMÍR HEZKÝ
|
Neaktivní
od 07.07.2021
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
29301, 21249580, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Havlíčkova, 887, Havlíčkova 887, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
VLADIMÍR HEZKÝ
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
31.10.2013 |
Adresa: |
29301, 21236135, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav I, Komenského náměstí, 61 |
|
VLADIMÍR HEZKÝ
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
31.10.2013 |
Adresa: |
29301, 21236135, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav I, Komenského náměstí, 61, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav |
|
ZDENĚK HOUŽVIČKA
|
Neaktivní
od 31.10.2013
|
jednatel |
12.06.2013 |
Adresa: |
10400, 40845770, Praha 10, Hájek, Do podkovy, 179, 21 |
|
ZDENĚK HOUŽVIČKA
|
Neaktivní
od 31.10.2013
|
jednatel |
12.06.2013 |
Adresa: |
10400, 40845770, Praha, Hájek u Uhříněvsi, Do podkovy, 179, 21, Do podkovy 179/21, Hájek u Uhříněvsi, 10400 Praha 10 |
|
Zdeněk Houžvička
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
jednatel |
23.02.2010 |
Adresa: |
14900, 21818886, Praha 4, Háje, Plickova, 551/25 |
|
Zdeněk Houžvička
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
jednatel |
23.02.2010 |
Adresa: |
14900, 21818886, Praha, Háje, Plickova, 551, 25, Plickova 551/25, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 23.02.2010
|
jednatel |
05.02.2010 |
Adresa: |
27303, 27947530, Kladno, Stochov, Honice, U Topolu, 157 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 23.02.2010
|
jednatel |
05.02.2010 |
Adresa: |
27303, 27947530, Kladno, Stochov, Honice, U Topolu, 157, U Topolu 157, Honice, 27303 Stochov |
|