VLADIMÍR ZELINKA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2014 |
Adresa: |
73301, 24229059, Karviná, Fryštát, Fryštátská, 72, 1 |
|
VLADIMÍR ZELINKA
|
Neaktivní
od 17.03.2023
|
jednatel |
07.01.2014 |
Adresa: |
73301, 24229059, Karviná, Karviná, Fryštát, Fryštátská, 72, 1, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná |
|
FRANTIŠEK GŐRINGER
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
jednatel |
03.10.2013 |
Adresa: |
14300, 21939870, Praha 4, Modřany, Daňkova, 3333, 5 |
|
FRANTIŠEK GŐRINGER
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
jednatel |
03.10.2013 |
Adresa: |
14300, 21939870, Praha, Modřany, Daňkova, 3333, 5, Daňkova 3333/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
David Jilemnický
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
jednatel |
18.06.2012 |
Adresa: |
46006, 23675055, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Halasova, 893, 4 |
|
David Jilemnický
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
jednatel |
18.06.2012 |
Adresa: |
46006, 23675055, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Halasova, 893, 4, Halasova 893/4, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Tomáš Balvirčák
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
jednatel |
03.01.2011 |
Adresa: |
46014, 23716355, Liberec, Tomanova, 903, 11 |
|
Tomáš Balvirčák
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
jednatel |
03.01.2011 |
Adresa: |
46014, 23716355, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Tomanova, 903, 11, Tomanova 903/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
David Vodseďálek
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
46015, 23723467, Liberec, Nezvalova, 665 |
|
Vladislav Hlavatý
|
Neaktivní
od 03.01.2011
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
46007, 23688777, Liberec, Husitská, 175 |
|
David Vodseďálek
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
46015, 23723467, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Nezvalova, 665, 12, Nezvalova 665/12, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Vladislav Hlavatý
|
Neaktivní
od 03.01.2011
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
46007, 23688777, Liberec, Liberec, Liberec IX-Janův Důl, Husitská, 175, 27a, Husitská 175/27a, Liberec IX-Janův Důl, 46007 Liberec |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 16.03.2010
|
jednatel |
15.02.2010 |
Adresa: |
16000, 22188908, Praha 6, Dejvice, Bachmačské náměstí, 334/6 |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 16.03.2010
|
jednatel |
15.02.2010 |
Adresa: |
16000, 22188908, Praha, Dejvice, Bachmačské náměstí, 334, 6, Bachmačské náměstí 334/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|