VOLODYMYR BENTSA
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
jednatel |
13.11.2022 |
Adresa: |
11101, 22551638, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 324, 70 |
|
VOLODYMYR BENTSA
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
jednatel |
13.11.2022 |
Adresa: |
11101, 22551638, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 324, 70, Kutnohorská 324/70, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
VOLODYMYR BENTSA
|
Neaktivní
od 13.11.2022
|
jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
25101, 27052532, Praha-východ, Nupaky, Nupaky, K Parku, 275 |
|
NATALIA BENTCA
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
jednatel |
19.10.2021 |
|
MYKOLA MYKHAYLO
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
53303, 13145801, Pardubice, Dašice, Dašice, Komenského, 27 |
|
MYKHAYLO MORHITAN
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
jednatel |
19.10.2021 |
|
VOLODYMYR BENTSA
|
Neaktivní
od 13.11.2022
|
jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
25101, 27052532, Praha-východ, Nupaky, Nupaky, K Parku, 275, K Parku 275, 25101 Nupaky |
|
MYKOLA MYKHAYLO
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
53303, 13145801, Pardubice, Dašice, Dašice, Komenského, 27, Komenského 27, 53303 Dašice |
|
Kateryna Rebenko
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
jednatel |
04.10.2021 |
Adresa: |
Kyjev, Bohdana Chmelnyckoho 78 |
|
KATERYNA REBENKO
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
jednatel |
04.10.2021 |
Adresa: |
Kyjev, Bohdana Chmelnyckoho 78, Bohdana Chmelnyckoho 78, Kyjev, Ukrajina |
|
Kateryna Rebenko
|
Neaktivní
od 04.10.2021
|
jednatel |
09.02.2010 |
Adresa: |
Kyjev, Bohdana Chmelnyckoho 78 |
|
Volodymyr Bentsa
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
09.02.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, okres Chust, Drahovo |
|
Natalia Koltsova
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
09.02.2010 |
Adresa: |
Pryluzský okres, Objačevo, 1 Maja 12/12 |
|
Mykola Mykhaylˇo
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
09.02.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, okres Ťačiv, Neresnycja |
|
Mykhaylo Morhitan
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
09.02.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, okres Ťačiv, Neresnycja |
|