FERENC MIKES
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
Tirgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 16, ap. 8 |
|
FERENC MIKES
|
Neaktivní
od 28.05.2024
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
Tirgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 16, ap. 8, Str. Dezrobirii nr. 16, ap. 8, Tirgu Mures, Rumunsko |
|
ZITA LÁSZLÓOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
25.06.2013 |
Adresa: |
94621, Velké Kosihy, 221 |
|
ZITA LÁSZLÓOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
25.06.2013 |
Adresa: |
Velké Kosihy, 221, 94621, 221, 94621 Velké Kosihy, Slovensko |
|
Vladimír Tomáš
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
08001, Prešov, Martinská 115/16 |
|
Vladimír Tomáš
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
Prešov, Martinská 115/16, 08001, Martinská 115/16, 08001 Prešov, Slovensko |
|
Eva Grešová
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
08001, 101, Prešov, Levočská, 4704, 95 |
|
Eva Grešová
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
Prešov, Levočská, 08001, 95, Levočská 4704/95, 08001 Prešov, Slovensko |
|
Eva Grešová
|
Neaktivní
od 11.11.2011
|
jednatel |
07.07.2011 |
Adresa: |
08005, 101, Prešov - Solivar, Švábská, 6728, 51 |
|
Eva Grešová
|
Neaktivní
od 11.11.2011
|
jednatel |
07.07.2011 |
Adresa: |
Prešov - Solivar, Švábská, 08005, 51, Švábská 6728/51, 08005 Prešov - Solivar, Slovensko |
|
Mgr. Marián Wala
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
jednatel |
04.11.2010 |
Adresa: |
25073, 30584752, Podolanka, Ke Kapličce, 183 |
|
Mgr. Marián Wala
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
jednatel |
04.11.2010 |
Adresa: |
25073, 26347857, Praha-východ, Podolanka, Podolanka, Krátká, 183, Krátká 183, 25073 Podolanka |
|
Ing. Václav Třeštík
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
25101, 12735329, Praha-východ, Říčany, Olivova, 1888 |
|
Marcela Třeštíková
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
25101, 12735329, Praha-východ, Říčany, Olivova, 1888 |
|
Mgr. Peter Leškovský
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
101, Senec, Slnečné jazerá 3065/110, 90301 |
|
Ing. Václav Třeštík
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
25101, 12735329, Praha-východ, Říčany, Říčany, Olivova, 1888, 35, Olivova 1888/35, 25101 Říčany |
|
MARCELA TŘEŠTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
25101, 12735329, Praha-východ, Říčany, Říčany, Olivova, 1888, 35, Olivova 1888/35, 25101 Říčany |
|
Mgr. Peter Leškovský
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
jednatel |
16.03.2010 |
Adresa: |
Senec, Slnečné jazerá 3065/110, 90301 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 16.03.2010
|
jednatel |
10.02.2010 |
Adresa: |
27303, 27947530, Stochov, Honice, U Topolu, 157 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 16.03.2010
|
jednatel |
10.02.2010 |
Adresa: |
27303, 27947530, Kladno, Stochov, Honice, U Topolu, 157, U Topolu 157, Honice, 27303 Stochov |
|