Bc. ELVIRA ŠESTÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.05.2024 |
Adresa: |
13000, 21769079, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 211, 46, Přemyslovská 211/46, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MAKSYM GLUSHKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2022 |
Adresa: |
25207, 25549693, Praha-západ, Štěchovice, Masečín, 181 |
|
ALLA GLUSHKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2022 |
Adresa: |
25207, 25549693, Praha-západ, Štěchovice, Masečín, 181 |
|
MAKSYM GLUSHKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2022 |
Adresa: |
25207, 25549693, Praha-západ, Štěchovice, Masečín, 181, Masečín 181, 25207 Štěchovice |
|
ALLA GLUSHKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2022 |
Adresa: |
25207, 25549693, Praha-západ, Štěchovice, Masečín, 181, Masečín 181, 25207 Štěchovice |
|
MAKSYM GLUSHKO
|
Neaktivní
od 20.10.2022
|
jednatel |
17.10.2022 |
Adresa: |
25207, 25549693, Praha-západ, Štěchovice, Masečín, 181 |
|
MAKSYM GLUSHKO
|
Neaktivní
od 20.10.2022
|
jednatel |
17.10.2022 |
Adresa: |
25207, 25549693, Praha-západ, Štěchovice, Masečín, 181, Masečín 181, 25207 Štěchovice |
|
Bc. ELVIRA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
Jednatel |
27.04.2022 |
Adresa: |
13000, 21769079, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 211, 46 |
|
Bc. ELVIRA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
Jednatel |
27.04.2022 |
Adresa: |
13000, 21769079, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 211, 46, Přemyslovská 211/46, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MAXIM BURKOVSKI
|
Neaktivní
od 25.08.2014
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
19900, 40259129, Praha 9, Letňany, Chlebovická, 734, 12 |
|
MAXIM BURKOVSKI
|
Neaktivní
od 25.08.2014
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
19900, 40259129, Praha, Letňany, Chlebovická, 734, 12, Chlebovická 734/12, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MAXIM BURKOVSKI
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
15500, 22122338, Praha 5, Stodůlky, Amforová, 1889, 36 |
|
MAXIM BURKOVSKI
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
15500, 22122338, Praha, Stodůlky, Amforová, 1889, 36, Amforová 1889/36, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MAXIM BURKOVSKI
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
10.05.2013 |
Adresa: |
15500, 22122338, Praha 5, Stodůlky, Amforová, 1889, 36 |
|
ANATOLY BOBROV
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
jednatel |
10.05.2013 |
Adresa: |
445057, Togliatti, Stepana Razina 86 |
|
MAXIM BURKOVSKI
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
10.05.2013 |
Adresa: |
15500, 22122338, Praha, Stodůlky, Amforová, 1889, 36, Amforová 1889/36, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ANATOLY BOBROV
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
jednatel |
10.05.2013 |
Adresa: |
Togliatti, Stepana Razina 86, 445057, Stepana Razina 86, 445057 Togliatti, Rusko |
|
Natalia Kovalkova
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
jednatel |
04.03.2010 |
Adresa: |
15800, 27535801, Praha 5, Stodůlky, Dismanova, 2624/2 |
|
NATALIA KOVALKOVA
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
jednatel |
04.03.2010 |
Adresa: |
15800, 27535801, Praha, Stodůlky, Dismanova, 2624, 2, Dismanova 2624/2, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|