MARTIN DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
18200, 22362975, Praha 8, Kobylisy, Na pěšinách, 641, 19 |
|
Martin Dvořák
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
18200, 22362975, Praha, Kobylisy, Na pěšinách, 641, 19, Na pěšinách 641/19, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Monika Mrázová
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
místopředseda představenstva |
24.09.2010 |
Adresa: |
33808, 7100621, Hlohovice, Svinná, 17 |
|
Monika Mrázová
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
místopředseda představenstva |
24.09.2010 |
Adresa: |
33808, 7100621, Rokycany, Hlohovice, Svinná, 17, Svinná 17, 33808 Hlohovice |
|
Michal Kosař
|
Neaktivní
od 24.09.2010
|
místopředseda představenstva |
26.02.2010 |
Adresa: |
25101, 17575699, Čestlice, Okružní, 78 |
|
Mgr. Robert Nachtman
|
Neaktivní
od 24.09.2010
|
člen představenstva |
26.02.2010 |
Adresa: |
19000, 22698744, Praha 9, Matějkova, 2123 |
|
Martin Dvořák
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
26.02.2010 |
Adresa: |
18200, 22362975, Praha 8, Na pěšinách, 19 |
|
Radek Bukovský
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
předseda představenstva |
26.02.2010 |
Adresa: |
10800, 22589287, Praha 10, Počernická, 366/63 |
|
Michal Kosař
|
Neaktivní
od 24.09.2010
|
místopředseda představenstva |
26.02.2010 |
Adresa: |
25101, 17575699, Praha-východ, Čestlice, Čestlice, Okružní, 78, Okružní 78, 25101 Čestlice |
|
Mgr. Robert Nachtman
|
Neaktivní
od 24.09.2010
|
člen představenstva |
26.02.2010 |
Adresa: |
19000, 22698744, Praha, Libeň, Matějkova, 2123, 11, Matějkova 2123/11, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Martin Dvořák
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
26.02.2010 |
Adresa: |
18200, 22362975, Praha, Kobylisy, Na pěšinách, 641, 19, Na pěšinách 641/19, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
RADEK BUKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
předseda představenstva |
26.02.2010 |
Adresa: |
10800, 22589287, Praha, Malešice, Počernická, 366, 63, Počernická 366/63, Malešice, 10800 Praha 10 |
|