Antonín Herout
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
jednatel |
12.03.2012 |
Adresa: |
43101, 2646633, Chomutov, Spořice, Lipová, 201 |
|
Antonín Herout
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
jednatel |
12.03.2012 |
Adresa: |
43101, 2646633, Chomutov, Spořice, Spořice, Lipová, 201, Lipová 201, 43101 Spořice |
|
Daniel Kalaš
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
jednatel |
09.05.2011 |
Adresa: |
43001, 23515155, Chomutov, Bělohorská, 3445, 4 |
|
Daniel Kalaš
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
jednatel |
09.05.2011 |
Adresa: |
43001, 23515155, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Bělohorská, 3445, 4, Bělohorská 3445/4, 43001 Chomutov |
|
Daniel Kalaš
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
jednatel |
16.04.2010 |
Adresa: |
43001, Chomutov, Bělohorská, 3445, 5 |
|
Daniel Kalaš
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
jednatel |
16.04.2010 |
Adresa: |
Chomutov, Bělohorská, 43001, 5, Bělohorská 3445/5, 43001 Chomutov, Česká republika |
|
Martin Chamr
|
Neaktivní
od 16.04.2010
|
jednatel |
23.02.2010 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 16.04.2010
|
jednatel |
23.02.2010 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|