Ing. ZUZANA STRUHÁROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.12.2023 |
Adresa: |
Malá Lehota, Malá Lehota 88, 96642, Malá Lehota 88, 96642 Malá Lehota, Slovensko |
|
ZUZANA KRÉDLOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.12.2023 |
Adresa: |
12800, 21735239, Praha, Nové Město, Pod Slovany, 1887, 14, Pod Slovany 1887/14, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. PETR TURÍNEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.12.2020 |
Adresa: |
14900, 25052292, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Krajanská, 382, 1 |
|
Ing. Petr Turínek
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.12.2020 |
Adresa: |
14900, 25052292, Praha, Újezd u Průhonic, Krajanská, 382, 1, Krajanská 382/1, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. JIŘÍ BERAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
18.01.2019 |
Adresa: |
16200, 22168800, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Nad alejí, 1752, 26 |
|
Ing. ZUZANA STRUHÁROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
18.01.2019 |
Adresa: |
96642, Malá Lehota, Malá Lehota 88 |
|
Mgr. JIŘÍ BERAN
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
Člen výboru |
18.01.2019 |
Adresa: |
16200, 22168800, Praha, Břevnov, Nad alejí, 1752, 26, Nad alejí 1752/26, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. ZUZANA STRUHÁROVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
Člen výboru |
18.01.2019 |
Adresa: |
Malá Lehota, Malá Lehota 88, 96642, Malá Lehota 88, 96642 Malá Lehota, Slovensko |
|
Ing. MARTINA PÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
místopředseda výboru |
09.11.2018 |
Adresa: |
14200, 21808040, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Nad lesním divadlem, 1116, 12 |
|
Ing. MARTINA PÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
místopředseda výboru |
09.11.2018 |
Adresa: |
14200, 21808040, Praha, Braník, Nad lesním divadlem, 1116, 12, Nad lesním divadlem 1116/12, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Ing. PETR TURÍNEK
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
předseda výboru |
30.06.2018 |
Adresa: |
14900, 25052292, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Krajanská, 382, 1 |
|
Ing. Petr Turínek
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
předseda výboru |
30.06.2018 |
Adresa: |
14900, 25052292, Praha, Újezd u Průhonic, Krajanská, 382, 1, Krajanská 382/1, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Ing. PETR TURÍNEK
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
předseda výboru |
10.12.2015 |
Adresa: |
14900, 25052292, Praha, Újezd, Krajanská, 382, 1 |
|
Ing. MARTINA PÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
místopředseda výboru |
10.12.2015 |
Adresa: |
14900, 27783715, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 14 |
|
Ing. JINDŘIŠKA VANČUROVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
člen výboru |
10.12.2015 |
Adresa: |
14900, 27783715, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 14 |
|
Ing. Petr Turínek
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
předseda výboru |
10.12.2015 |
Adresa: |
14900, 25052292, Praha, Újezd u Průhonic, Krajanská, 382, 1, Krajanská 382/1, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Ing. MARTINA PÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
místopředseda výboru |
10.12.2015 |
Adresa: |
14900, 27783715, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 14, Jurkovičova 961/14, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JINDŘIŠKA VANČUROVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
člen výboru |
10.12.2015 |
Adresa: |
14900, 27783715, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 14, Jurkovičova 961/14, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Přemysl Žižka
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
člen výboru |
13.08.2011 |
Adresa: |
14900, 27783707, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 12 |
|
Ing. JINDŘIŠKA VANČUROVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
místopředseda výboru |
13.08.2011 |
Adresa: |
14900, 27783715, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 14 |
|
Pavel Sklenář
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
předseda výboru |
13.08.2011 |
Adresa: |
14900, Praha, Háje, Jurkovičova, 961 |
|
Přemysl Žižka
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
člen výboru |
13.08.2011 |
Adresa: |
14900, 27783707, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 12, Jurkovičova 961/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JINDŘIŠKA VANČUROVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
místopředseda výboru |
13.08.2011 |
Adresa: |
14900, 27783715, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 14, Jurkovičova 961/14, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Pavel Sklenář
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
předseda výboru |
13.08.2011 |
Adresa: |
14900, 27783707, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 12, Jurkovičova 961/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Martin Kukučka
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
předseda výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
10900, 22563857, Praha 10, Livornská, 447 |
|
Ing. Ondřej Jaroš
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
místopředseda výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
14900, 21841501, Praha 4, Podjavorinské, 1596 |
|
PaeDr. Věra Ondrášková
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
člen výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
14900, Praha 4, Jurkovičova, 961 |
|
Pavel Sklenář
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
člen výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
14900, Praha 4, Jurkovičova, 961 |
|
Rudolf Bálek
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
člen výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
10000, 22662308, Praha 10, Bajkalská, 672 |
|
Martin Kukučka
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
předseda výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
10900, 22563857, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 447, Livornská 447, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. Ondřej Jaroš
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
místopředseda výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
14900, 21841501, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1596, 2, Podjavorinské 1596/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
PaeDr. Věra Ondrášková
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
člen výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
14900, 27783707, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 12, Jurkovičova 961/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Pavel Sklenář
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
člen výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
14900, 27783707, Praha, Háje, Jurkovičova, 961, 12, Jurkovičova 961/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Rudolf Bálek
|
Neaktivní
od 13.08.2011
|
člen výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
10000, 22662308, Praha, Vršovice, Bajkalská, 672, 14, Bajkalská 672/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|