EVA HOLUBČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2016 |
Adresa: |
47127, 16586115, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Lesní, 131 |
|
EVA HOLUBČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2016 |
Adresa: |
47127, 16586115, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Lesní, 131, Lesní 131, 47127 Stráž pod Ralskem |
|
Eva Holubčáková
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
jednatel |
19.04.2011 |
Adresa: |
47127, Stráž pod Ralskem, Lesní 1, 131 |
|
EVA HOLUBČÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
jednatel |
19.04.2011 |
Adresa: |
47127, 16586115, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Lesní, 131, Lesní 131, 47127 Stráž pod Ralskem |
|
Slavomír Holubčák
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
31.05.2010 |
Adresa: |
47127, 16586115, Stráž pod Ralskem, Lesní, 131 |
|
Marek Holubčák
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
31.05.2010 |
Adresa: |
47127, 16586115, Stráž pod Ralskem, Lesní, 131 |
|
Lukáš Holubčák
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
31.05.2010 |
Adresa: |
47127, 16586115, Stráž pod Ralskem, Lesní, 131 |
|
Slavomír Holubčák
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
31.05.2010 |
Adresa: |
47127, 16586115, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Lesní, 131, Lesní 131, 47127 Stráž pod Ralskem |
|
Marek Holubčák
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
31.05.2010 |
Adresa: |
47127, 16586115, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Lesní, 131, Lesní 131, 47127 Stráž pod Ralskem |
|
Lukáš Holubčák
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
31.05.2010 |
Adresa: |
47127, 16586115, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Lesní, 131, Lesní 131, 47127 Stráž pod Ralskem |
|
Mgr. Petr Hekerle
|
Neaktivní
od 31.05.2010
|
jednatel |
29.03.2010 |
Adresa: |
62100, 25452681, Brno, Řečkovice, Banskobystrická, 2072/180 |
|
Mgr. Petr Hekerle
|
Neaktivní
od 31.05.2010
|
jednatel |
29.03.2010 |
Adresa: |
62100, 25452681, Brno-město, Brno, Řečkovice, Banskobystrická, 2072, 180, Banskobystrická 2072/180, Řečkovice, 62100 Brno |
|