GYÖRGY ANDRÁS BORDÁS
|
Aktivní
|
jednatel |
04.12.2023 |
Adresa: |
Budapest, Volegény utca 2, 1131, Volegény utca 2, 1131 Budapest, Maďarsko |
|
JAN HERBER
|
Aktivní
|
jednatel |
26.03.2015 |
Adresa: |
25228, 6531725, Černošice, Černošice, Táborská, 1862 |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 04.12.2023
|
jednatel |
10.08.2023 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JAN HERBER
|
Neaktivní
od 10.08.2023
|
jednatel |
26.03.2015 |
Adresa: |
25228, 6531725, Praha-západ, Černošice, Černošice, Táborská, 1862, Táborská 1862, 25228 Černošice |
|
MARTIN JURKOVIČ
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
jednatel |
15.04.2014 |
Adresa: |
25243, 25258150, Průhonice, Průhonice, Školní, 733 |
|
MARTIN JURKOVIČ
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
jednatel |
15.04.2014 |
Adresa: |
25243, 25258150, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Školní, 733, Školní 733, 25243 Průhonice |
|
Ing. Martina Fantová
|
Neaktivní
od 13.03.2012
|
jednatel |
17.03.2010 |
Adresa: |
25228, 25698290, Praha-západ, Černošice, Mokropeská, 1833 |
|
Ing. Arnošt Mráz
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
jednatel |
17.03.2010 |
Adresa: |
25228, 25698281, Praha-západ, Černošice, Mokropeská, 1832 |
|
Ing. Martina Fantová
|
Neaktivní
od 13.03.2012
|
jednatel |
17.03.2010 |
Adresa: |
25228, 25698290, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1833, Mokropeská 1833, 25228 Černošice |
|
Ing. Arnošt Mráz
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
jednatel |
17.03.2010 |
Adresa: |
25228, 25698281, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1832, Mokropeská 1832, 25228 Černošice |
|