EMIL MOCHNÁČ
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
19300, 22435964, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Jívanská, 647, 10 |
|
EMIL MOCHNÁČ
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
19300, 22435964, Praha, Horní Počernice, Jívanská, 647, 10, Jívanská 647/10, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Emil Mochnáč
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
04.04.2011 |
Adresa: |
19300, 22449906, Praha 9, Horní Počernice, Mezilesí, 2064, 32 |
|
Emil Mochnáč
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
04.04.2011 |
Adresa: |
19300, 22449906, Praha, Horní Počernice, Mezilesí, 2064, 32, Mezilesí 2064/32, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Magdalena Hofbauerová
|
Neaktivní
od 04.04.2011
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
16300, 22248609, Praha 6, Na Moklině, 541, 6 |
|
Lenka Hofbauerová
|
Neaktivní
od 27.06.2011
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
16300, 22248609, Praha 6, Na Moklině, 541, 6 |
|
David Hofbauer
|
Neaktivní
od 27.06.2011
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
16300, 22248609, Praha 6, Na Moklině, 541, 6 |
|
Magdalena Hofbauerová
|
Neaktivní
od 04.04.2011
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
16300, 22248609, Praha, Řepy, Na moklině, 541, 6, Na moklině 541/6, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
David Hofbauer
|
Neaktivní
od 27.06.2011
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
16300, 22248609, Praha, Řepy, Na moklině, 541, 6, Na moklině 541/6, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Lenka Hofbauerová
|
Neaktivní
od 27.06.2011
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
16300, 22248609, Praha, Řepy, Na moklině, 541, 6, Na moklině 541/6, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ladislav Horváth
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
jednatel |
23.03.2010 |
Adresa: |
16100, 22242562, Praha 6, U Valu, 863/4 |
|
Ladislav Horváth
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
jednatel |
23.03.2010 |
Adresa: |
16100, 22242562, Praha, Ruzyně, U valu, 863, 4, U valu 863/4, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|