Ing. JIŘÍ BERGER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.11.2018 |
Adresa: |
25001, 14497301, Praha-východ, Dřevčice, Dřevčice, 96 |
|
Ing. JIŘÍ BERGER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.11.2018 |
Adresa: |
25001, 14497301, Praha-východ, Dřevčice, Dřevčice, 96, č.p. 96, 25001 Dřevčice |
|
Vladyslav Kudrya
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
člen představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
19000, 25442295, Praha 9, Satalice, K Cihelně, 429 |
|
Vladyslav Kudrya
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
člen představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
19015, 25442295, Praha, Satalice, K cihelně, 429, K cihelně 429, Satalice, 19015 Praha 9 |
|
Michal Pavel
|
Neaktivní
od 26.08.2011
|
člen představenstva |
18.08.2010 |
Adresa: |
25091, 12696030, Zeleneč, Komenského, 289, 7 |
|
MICHAL PAVEL
|
Neaktivní
od 26.08.2011
|
člen představenstva |
18.08.2010 |
Adresa: |
25091, 12696030, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, Komenského, 289, 7, Komenského 289/7, 25091 Zeleneč |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
člen představenstva |
22.03.2010 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1305/11 |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
člen představenstva |
22.03.2010 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha, Krč, Hurbanova, 1305, 11, Hurbanova 1305/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|