MARKÉTA VOTOČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
21.07.2023 |
Adresa: |
10100, 22659366, Praha, Vršovice, Moskevská, 449, 40, Moskevská 449/40, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.01.2022 |
Adresa: |
16500, 81987790, Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Dolina, 359, 19 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.01.2022 |
Adresa: |
16500, 81987790, Praha, Lysolaje, Dolina, 359, 19, Dolina 359/19, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
IVETA CSISZÁROVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
10100, 22659366, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Moskevská, 449, 40 |
|
IVETA CSISZÁROVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
10100, 22659366, Praha, Vršovice, Moskevská, 449, 40, Moskevská 449/40, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2022
|
Předseda výboru |
10.11.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2022
|
Předseda výboru |
10.11.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2021
|
Předseda výboru |
08.11.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2021
|
Předseda výboru |
08.11.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2021
|
Předseda výboru |
03.11.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2021
|
Předseda výboru |
03.11.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Předseda výboru |
26.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Předseda výboru |
26.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2021
|
Předseda výboru |
21.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2021
|
Předseda výboru |
21.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2021
|
Předseda výboru |
19.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2021
|
Předseda výboru |
19.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
Předseda výboru |
14.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
Předseda výboru |
14.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2021
|
Předseda výboru |
12.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2021
|
Předseda výboru |
12.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
Předseda výboru |
07.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
Předseda výboru |
07.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
Předseda výboru |
04.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
Předseda výboru |
04.10.2021 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2021
|
Předseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
16500, 22225463, Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Dolina, 190, 19 |
|
Mgr. ALICE BOUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
Člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
19014, 25642952, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Všestarská, 884 |
|
Ing. arch. OXANA ŠAFÁR TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2021
|
Předseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Dolina, 16500, 19, Dolina 190/19, 16500 Praha 6 - Lysolaje, okres: Hlavní město Praha, Česká republika |
|
Mgr. ALICE BOUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
Člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
19014, 25642952, Praha, Klánovice, Všestarská, 884, 26, Všestarská 884/26, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
IVETA CSISZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Místopředseda výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
10100, 22659366, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Moskevská, 449, 40 |
|
IVETA CSISZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Místopředseda výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
10100, 22659366, Praha, Vršovice, Moskevská, 449, 40, Moskevská 449/40, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
IVETA CSISZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
10100, 22659366, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Moskevská, 449, 40 |
|
Ing.arch. OXANA TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Předseda výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
04001, Košice, Vodná 4/940 |
|
Ing. JANA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
10100, 28280997, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Korunní, 2569, 108d |
|
IVETA CSISZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
10100, 22659366, Praha, Vršovice, Moskevská, 449, 40, Moskevská 449/40, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. JANA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
10100, 28280997, Praha, Vinohrady, Korunní, 2569, 108d, Korunní 2569/108d, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Ing.arch. OXANA TULEJOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Předseda výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
Košice, Vodná 4/940, 04001, Vodná 4/940, 04001 Košice, Slovensko |
|
Ing. LARISA PYSZKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
místopředseda výboru |
14.12.2013 |
Adresa: |
11000, 21693323, Praha 1, Josefov, Maiselova, 60, 3 |
|
Ing. LARISA PYSZKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
místopředseda výboru |
14.12.2013 |
Adresa: |
11000, 21693323, Praha, Josefov, Maiselova, 60, 3, Maiselova 60/3, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Larisa Pyszková
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
místopředseda výboru |
09.05.2010 |
Adresa: |
10100, 22659366, Praha 10, Vršovice, Moskevská, 40/449 |
|
Mgr. Jaroslav Reichel
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
předseda výboru |
09.05.2010 |
Adresa: |
39201, 17409781, Soběslav, Bechyňská, 627 |
|
Ing.arch. Oxana Tulejová
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
člen výboru |
09.05.2010 |
Adresa: |
04001, Košice, Vodná, 4/940 |
|
Ing. Larisa Pyszková
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
místopředseda výboru |
09.05.2010 |
Adresa: |
10100, 22659366, Praha, Vršovice, Moskevská, 449, 40, Moskevská 449/40, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing.arch. Oxana Tulejová
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
člen výboru |
09.05.2010 |
Adresa: |
4/940, Košice, Vodná, 04001, Vodná 4/940, 04001 Košice, Slovensko |
|
Mgr. Jaroslav Reichel
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
předseda výboru |
09.05.2010 |
Adresa: |
39201, 17409781, Tábor, Soběslav, Soběslav III, Bechyňská, 627, Bechyňská 627, Soběslav III, 39201 Soběslav |
|