PETRU DRUM
|
Neaktivní
od 30.09.2020
|
jednatel |
08.07.2017 |
|
PETRU DRUM
|
Neaktivní
od 30.09.2020
|
jednatel |
08.07.2017 |
Adresa: |
Iasy, Stejar 13A, Stejar 13A, Iasy, Rumunsko |
|
MARTIN ŠAFRÁNEK
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
25101, 28206231, Praha-východ, Babice, Babice, Janovická, 324 |
|
MARTIN ŠAFRÁNEK
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
25101, 28206231, Praha-východ, Babice, Babice, Janovická, 324, Janovická 324, 25101 Babice |
|
MARTIN ŠAFRÁNEK
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
25101, 28206231, Praha-východ, Babice, Babice, 324 |
|
MARTIN ŠAFRÁNEK
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
25101, 28206231, Praha-východ, Babice, Babice, Janovická, 324, Janovická 324, 25101 Babice |
|
ZDENĚK VÁCLAVÍK
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
30.12.2014 |
Adresa: |
14200, 21852421, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Olbramovická, 708, 16 |
|
Zdeněk Václavík
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
30.12.2014 |
Adresa: |
14200, 21852421, Praha, Kamýk, Olbramovická, 708, 16, Olbramovická 708/16, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Daniel Pochop
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
03.10.2012 |
Adresa: |
25101, 12730769, Říčany, Říčany, Sázavská, 1396, 12 |
|
Petra Pochopová
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
03.10.2012 |
Adresa: |
25101, 12730769, Říčany, Říčany, Sázavská, 1396, 12 |
|
Daniel Pochop
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
03.10.2012 |
Adresa: |
25101, 12730769, Praha-východ, Říčany, Říčany, Sázavská, 1396, 12, Sázavská 1396/12, 25101 Říčany |
|
Petra Pochopová
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
03.10.2012 |
Adresa: |
25101, 12730769, Praha-východ, Říčany, Říčany, Sázavská, 1396, 12, Sázavská 1396/12, 25101 Říčany |
|
Daniel Pochop
|
Neaktivní
od 30.05.2011
|
jednatel |
30.05.2011 |
Adresa: |
25101, 27361641, Říčany, Radošovice, Leknínová, 637, 19 |
|
Daniel Pochop
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
jednatel |
30.05.2011 |
Adresa: |
11000, 21711445, Praha 1, Nové Město, Řeznická, 1360, 15 |
|
Daniel Pochop
|
Neaktivní
od 30.05.2011
|
jednatel |
30.05.2011 |
Adresa: |
25101, 27361641, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Leknínová, 637, 19, Leknínová 637/19, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Daniel Pochop
|
Neaktivní
od 03.10.2012
|
jednatel |
30.05.2011 |
Adresa: |
11000, 21711445, Praha, Nové Město, Řeznická, 1360, 15, Řeznická 1360/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Petra Pochopová
|
Neaktivní
od 30.05.2011
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
25101, 27361641, Praha-východ, Říčany, Leknínová, 637/19 |
|
Petra Pochopová
|
Neaktivní
od 30.05.2011
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
25101, 27361641, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Leknínová, 637, 19, Leknínová 637/19, Radošovice, 25101 Říčany |
|