Uliana Zhivyk
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2013 |
Adresa: |
117623, Moskva, Borovskoje shose, 58/1 |
|
Uliana Zhivyk
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2013 |
Adresa: |
58/1, Moskva, Borovskoje shose, 117623, Borovskoje shose 58/1, 117623 Moskva, Rusko |
|
Alexandr Oleščenko
|
Neaktivní
od 21.03.2013
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
101, Moskevská oblast, Volokolamský okres, Makaricha, 23 |
|
Alexandr Oleščenko
|
Neaktivní
od 21.03.2013
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Volokolamský okres, Makaricha, Makaricha 23, Moskevská oblast - Volokolamský okres, Rusko |
|
Ruslana Taraday
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
01.06.2010 |
Adresa: |
22687815, Praha 10, Škábova, 3051, 8 |
|
Valeriy Pysmennyy
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
01.06.2010 |
Adresa: |
22219820, Praha 6, Braškovská, 300, 18 |
|
Yuriy Kepsha
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
01.06.2010 |
Adresa: |
8643831, Rakovník, Tyršova, 157 |
|
Ruslana Taraday
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
01.06.2010 |
Adresa: |
10600, 22687815, Praha, Záběhlice, Škábova, 3051, 8, Škábova 3051/8, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Valeriy Pysmennyy
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
01.06.2010 |
Adresa: |
16100, 22219820, Praha, Liboc, Braškovská, 300, 18, Braškovská 300/18, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Yuriy Kepsha
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
01.06.2010 |
Adresa: |
26901, 8643831, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Tyršova, 157, Tyršova 157, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Petro Stelnitskyy
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 455 |
|
Hanna Krip
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
18100, 22399038, Praha 8, Troja, Lublinská, 572 |
|
Mykhaylo Hrys
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
14000, 21905495, Praha 4, Nuselská, 374 |
|
Olha Bokotey
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22495932, Praha 9, Letňany, Místecká, 451 |
|
Mykhaylo Pankiv
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22497421, Praha 9, Letňany, Malkovského, 601 |
|
Petro Stelnitskyy
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha, Letňany, Křivoklátská, 455, Křivoklátská 455, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Hanna Krip
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
18100, 22399038, Praha, Troja, Lublinská, 572, 3, Lublinská 572/3, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mykhaylo Hrys
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
14000, 21905495, Praha, Michle, Nuselská, 374, 96, Nuselská 374/96, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Olha Bokotey
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22495932, Praha, Letňany, Místecká, 451, Místecká 451, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Mykhaylo Pankiv
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
26.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22497421, Praha, Letňany, Malkovského, 601, Malkovského 601, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Pavel Tapashidi
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
19000, 22516921, Praha 9, Střížkov, Českolipská, 389/9 |
|
Petro Ovcharenko
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22495762, Praha 9, Rýmařovská, 434 |
|
Antonina Hera
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
16300, 22757341, Praha 6, K Trninám, 939/46 |
|
Andriy Lazarev
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
15000, 4, Praha 5, Vrchlického, 1461/20 |
|
Yevgen Levada
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22497463, Praha 9, Krausova, 605 |
|
Petro Ovcharenko
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22495762, Praha, Letňany, Rýmařovská, 434, Rýmařovská 434, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Pavel Tapashidi
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
19000, 22516921, Praha, Střížkov, Českolipská, 389, 9, Českolipská 389/9, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Antonina Hera
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
16300, 22757341, Praha, Řepy, K trninám, 939, 46, K trninám 939/46, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Andriy Lazarev
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
1461/20, Praha 5, Vrchlického, 15000, Vrchlického 1461/20, 15000 Praha 5, Česká republika |
|
Yevgen Levada
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
19900, 22497463, Praha, Letňany, Krausova, 605, Krausova 605, Letňany, 19900 Praha 9 |
|