JAKUB OBEŠLO
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2023 |
Adresa: |
25726, 2995743, Benešov, Divišov, Lbosín, 10, Lbosín 10, 25726 Divišov |
|
ZUZANA BROŽÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2022 |
Adresa: |
34101, 26050641, Klatovy, Horažďovice, Horažďovice, Nad Nemocnicí, 1073 |
|
ZUZANA BROŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2023
|
jednatel |
03.12.2022 |
Adresa: |
34101, 26050641, Klatovy, Horažďovice, Horažďovice, Nad Nemocnicí, 1073, Nad Nemocnicí 1073, 34101 Horažďovice |
|
ZUZANA BROŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2022
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
34101, 2891034, Klatovy, Horažďovice, Horažďovice, Šumavská, 794 |
|
ZUZANA BROŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2022
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
34101, 2891034, Klatovy, Horažďovice, Horažďovice, Šumavská, 794, Šumavská 794, 34101 Horažďovice |
|
ZUZANA BROŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
jednatel |
24.05.2017 |
Adresa: |
34101, 6976361, Klatovy, Pačejov, Pačejov-nádraží, 115 |
|
ZUZANA BROŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
jednatel |
24.05.2017 |
Adresa: |
34101, 6976361, Klatovy, Pačejov, Pačejov-nádraží, 115, Pačejov-nádraží 115, 34101 Pačejov |
|
ZUZANA BROŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
33547, 964468, Nekvasovy, Nekvasovy, 98 |
|
ZUZANA BROŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
33547, 964468, Plzeň-jih, Nekvasovy, Nekvasovy, 98, č.p. 98, 33547 Nekvasovy |
|
MARTIN BROŽÍK
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
Jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
33547, 964468, Nekvasovy, Nekvasovy, 98 |
|
MARTIN BROŽÍK
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
Jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
33547, 964468, Plzeň-jih, Nekvasovy, Nekvasovy, 98, č.p. 98, 33547 Nekvasovy |
|
Zuzana Brožíková
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
33547, 964468, Nekvasovy, 98 |
|
ZUZANA BROŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
33547, 964468, Plzeň-jih, Nekvasovy, Nekvasovy, 98, č.p. 98, 33547 Nekvasovy |
|
Martin Brožík
|
Neaktivní
od 25.07.2011
|
jednatel |
29.06.2011 |
Adresa: |
33547, 964468, Nekvasovy, 98 |
|
MARTIN BROŽÍK
|
Neaktivní
od 25.07.2011
|
jednatel |
29.06.2011 |
Adresa: |
33547, 964468, Plzeň-jih, Nekvasovy, Nekvasovy, 98, č.p. 98, 33547 Nekvasovy |
|
Martin Brožík
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
jednatel |
22.04.2009 |
Adresa: |
32300, 24431672, Plzeň, Toužimská, 16 |
|
Martin Brožík
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
jednatel |
22.04.2009 |
Adresa: |
32300, 24431672, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Toužimská, 1688, 16, Toužimská 1688/16, Bolevec, 32300 Plzeň |
|